KRS 0000020590
NIP5212622039
REGON01271795800000
NazwaHONEYWELL ESCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHONEYWELL ESCO POLSKA
Data rejestracji 22 cze 2001 (23 lata temu) 22 cze 2001
Data usunięcia 16 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DOMANIEWSKA, 39 B, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2000000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2830B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY (POZA KOTŁAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ) #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANAROBERT TADEUSZ PROKOPOWICZ
Prokurent
2002-09-24
2007-12-20
SAMOISTNA
MAREK JERZY BEDNARSKI
Prokurent
2001-06-22
2002-09-24
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH KRAJEWSKI
Likwidator
2007-12-20
2009-12-16
CORRINE FIGUEREDO
Członek Organu Nadzoru
2001-06-22
2003-10-02
BERNARD JAMET
Członek Organu Nadzoru
2001-06-22
2003-10-02
NORBERT KIESLING
Członek Organu Nadzoru
2001-06-22
2003-08-27
ROBERT WILLIAM VOTEL
Członek Organu Nadzoru
2001-06-22
2004-01-16
MAREK JERZY BEDNARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-27
2009-12-16
CHRISTOPHER HOLDER
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2006-09-25
ROBERT VOTEL
Członek Organu Nadzoru
2005-09-16
2009-12-16
TERRY MC CALLION
Członek Organu Nadzoru
2001-06-22
2003-10-02
THOMAS MAYER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-22
2009-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZGODNIE Z PAR. 27 STATUTU SPÓŁKI, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WOJCIECH KRAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-22
2007-12-20
2001-06-22
2007-12-20
HONEYWELL ESCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-22
2006-07-13
DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie