KRS 0000146076
NIP9720920153
REGON63128305000000
Nazwa"TML" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTML
Data rejestracji 20 sty 2003 (22 lata temu) 20 sty 2003
Data usunięcia 11 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SZKOLNA, 1, POZNAŃ, 61-832, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1250000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji12500
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHELŻBIETA WAWRZONKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2004-08-26
TAMARA STASZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2004-08-26
TERESA MARIANNA MORAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-26
2011-09-08
AGNIESZKA KRYSTYNA MORAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-26
2018-01-11
JAROSŁAW ROBERT JATCZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-07
2018-01-11
ANDRZEJ ZBIGNIEW MARSZAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2011-09-08
2018-01-11
MAGDALENA MARIA MODRZEJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2004-08-26
KATARZYNA MORAWSKA STASZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2008-08-07
ALEKSANDRA TOMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2004-08-26
KATARZYNA MORAWSKA STASZAK
Prokurent
2008-08-07
2009-02-05
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA BERNADETA MORAWSKA STASZAK
Prokurent
2014-10-01
2018-01-11
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
MARIAN STANISŁAW KOZŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-29
2009-02-05
DARIUSZ RYSZARD STASZAK
PREZES ZARZĄDU
2008-08-07
2009-02-05
KATARZYNA MORAWSKA STASZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-05
2011-09-08
DARIUSZ RYSZARD STASZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-01-20
2008-07-14
TOMASZ WŁADYSŁAW MODRZEJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-20
2004-08-26
PIOTR MARIAN PIETRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-29
2008-07-14
PIOTR MARIAN PIETRZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2008-07-14
2008-08-07
PIOTR MARIAN PIETRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-07
2009-02-05
PIOTR MARIAN PIETRZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2009-02-05
2011-09-08
RAFAŁ LESŁAW CIEPIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-29
2008-07-14
2003-01-20
2008-12-02
"PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PRZEMYSŁU TOMPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
2003-01-20
2014-10-01
WARZYWNA, 18, POZNAŃ, 61-658, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie