KRS 0000162810
NIP7781408299
REGON63448302200000
NazwaFENIKS - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFENIKS - POLSKA
Data rejestracji 27 maj 2003 (21 lat temu) 27 maj 2003
Data usunięcia 05 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZKOLNA, 1, POZNAŃ, 61-832, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 263500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAROMUALD TADEUSZ JAŚKIEWICZ
Wspólnik
2003-05-27
2007-09-05
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF FIC
Wspólnik
2004-03-11
2005-02-24
19 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500 ZŁ
MICHAŁ PAWEŁ CZEKANIAK
Wspólnik
2004-03-11
2005-02-24
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500 ZŁ
TOMASZ ŁAPIŃSKI
Wspólnik
2004-03-11
2007-08-09
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW ŁAPIŃSKI
Wspólnik
2005-02-24
2007-09-05
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95000 ZŁOTYCH
TOMASZ KOŚCIELAK
Wspólnik
2005-02-24
2006-02-01
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500 ZŁOTYCH
PIOTR MIKOŁAJCZYK
Wspólnik
2007-08-09
2007-09-05
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ
JAROSŁAW OSTROWSKI
Prokurent
2003-05-27
2007-09-05
JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRZEMYSŁAW TOMASZ SZYMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-05-08
2007-09-05
ROMUALD TADEUSZ JAŚKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-05-27
2007-09-05
PRZEMYSŁAW ŁAPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-01
2007-09-05
2003-05-27
2006-02-01
STARY RYNEK, 77, POZNAŃ, 61-772, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie