KRS 0000311529
NIP7251978557
REGON10054788200000
Nazwa"EKSPANSJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKSPANSJA
Data rejestracji 12 sie 2008 (16 lat temu) 12 sie 2008
Data usunięcia 31 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻWIRKI, 2, ŁÓDŹ, 90-448, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAZBIGNIEW SZYDŁOWSKI
Beneficjent
PIOTR MIKOŁAJCZYK
Beneficjent
KONRAD POKUTYCKI
Beneficjent
ANDRZEJ PIOTR OŚLIZŁO
Beneficjent
ADAM WŁADYSŁAW OLEJNICZAK
reprezentant
ANDRZEJ PIOTR OŚLIZŁO
Wspólnik
2008-08-12
2022-01-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTCYH
KONRAD POKUTYCKI
Wspólnik
2008-08-12
2022-01-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
PIOTR MIKOŁAJCZYK
Wspólnik
2008-08-12
2022-01-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
ZBIGNIEW SZYDŁOWSKI
Wspólnik
2008-08-12
2022-01-31
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000 ZŁ
Wspólnik
2008-08-12
2022-01-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
73158708300000
JOLANTA GRAŻYNA POKUTYCKA
Prokurent
2008-08-12
2019-12-11
SAMOISTNA
ADAM WŁADYSŁAW OLEJNICZAK
Likwidator
2019-12-11
2022-01-31
ZBIGNIEW SZYDŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR MIKOŁAJCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KONRAD POKUTYCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ PIOTR OŚLIZŁO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMEINIU SPÓŁKI W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CŻŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZBIGNIEW SZYDŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-08-12
2009-10-16
PIOTR MIKOŁAJCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-12
2014-12-17
ADAM WŁADYSŁAW OLEJNICZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-17
2019-12-11
2008-08-12
2019-12-11
"EKSPANSJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie