KRS 0000029337
NIP7811601783
REGON63112588800000
Nazwa"SKANEM INTROL" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSKANEM INTROL
Data rejestracji 23 lip 2001 (23 lata temu) 23 lip 2001
Data usunięcia 24 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POZNAŃSKA, 34B, TARNOWO PODGÓRNE, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11410000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 11410000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji114100
Dane podatkowe
NIP 7811601783
data rejestracji 03 sie 2000
status Czynny
86236000050000004550313408
37103015080000000822899000
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
80103015080000000822899002
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
06236000050000004550313199
10103015080000000822899001
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2123Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2956A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #7440Z REKLAMA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANAMATTHEW KEITH SKILES
Beneficjent
1980-07-06
TANU MAHAJAN BHATI
Beneficjent
1976-10-28
ABHISHEK KHANDELWAL
Beneficjent
1977-01-03
SŁAWOMIR LIS
zgłaszający - prokurent
OLE RUGLAND
Członek Organu Nadzoru
2005-09-06
2011-02-24
OERJAN HERADSTVEIT
Członek Organu Nadzoru
2005-09-06
2005-10-07
DAG GUNDERSEN
Członek Organu Nadzoru
2005-09-06
2011-02-24
RICHARD RETTEDAL
Członek Organu Nadzoru
2008-03-26
2011-02-24
ANDRZEJ MIECZYSŁAW GŁOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-23
2005-09-06
MACIEJ SZPERLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-23
2005-09-06
LUCJAN JAKUB MUSIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-23
2005-09-06
PAWEŁ KONRAD SZPERLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-23
2005-09-06
WOJCIECH STANISŁAW PRENTKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-23
2005-09-06
JAROSŁAW ROBERT JATCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-06
2006-07-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ GRABLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-26
2009-06-15
ROMUALD JERZY SZPERLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-23
2008-03-26
EWA MARIA CHOJNACKA PACHURA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-23
2006-07-17
ANNA ELŻBIETA ZIMNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-23
2008-05-21
ANNA ELŻBIETA ZIMNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-21
2011-02-24
JOLANTA EWA PIOTROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-27
2011-02-24
MARCIN KONSTANTY KOSZAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-18
2011-02-24
MACIEJ DOMINIK SKWARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-17
2011-02-24
2001-07-23
2005-09-06
"INTROL" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie