KRS 0000240323
NazwaBILFINGER BERGER AG (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBILFINGER BERGER AG (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaBILFINGER BERGER AG (SPÓŁKA AKCYJNA)
Data rejestracji 31 sie 2005 (19 lat temu) 31 sie 2005
Data usunięcia 09 mar 2009 09 mar 2009
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres DOMANIEWSKA, 50 A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego CARL-REISS-PLAZ, 1-5, MANNHEIM, 68165, MANNHEIM, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5182Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #291 PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #292 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #294 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2951Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII #2952 PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #2956 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3110 PRODUKCJA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #316 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3330Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMIGREGOR SIEGMUND SOBISCH
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-08-31
2007-02-05
IGOR PAWŁOWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-08-31
2007-02-05
CLAUSE PETER FRANK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-11-21
2006-08-09
MAREK STANISŁAW ZAMIROWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-11-21
2006-10-06
UDO STARK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2009-03-09
HANS BAUER
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2009-03-09
HORST DIETZ
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2009-03-09
WOLFGANG ERDNER
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2009-03-09
JURGEN HAMBRECHT
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2009-03-09
REINER JAGER
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2009-03-09
RAINER KNERLER
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2009-03-09
HERMUT KORMANN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2009-03-09
HARALD MOLLER
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2009-03-09
KLAUS OBERMIERBACH
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2009-03-09
IGOR PAWŁOWSKI
Likwidator
2007-02-05
2008-04-29
GREGOR SIEGMUND SOBISCH
Likwidator
2007-02-05
2007-09-11
JAKUB CHOJNACKI
Likwidator
2008-04-29
2009-03-09
PAWEŁ SKRZYPCZAK
Likwidator
2008-04-29
2009-03-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
HERBERT BODNER
PREZES ZARZĄDU
2005-08-31
2009-03-09
HANS HELMUT SCHETTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-31
2009-03-09
JURGEN MAX SCHNEIDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-31
2009-03-09
CARLOS MOLLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-31
2009-03-09
JOACHIM OTT
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-31
2009-03-09
2005-08-31
2007-02-05
BILFINGER BERGER AG (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
2005-08-31
2005-11-21
SKOCZYLASA, 4, WARSZAWA, 03-469, WARSZAWA, POLSKA
2005-11-21
2006-08-09
FABRYCZNA, 13, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie