KRS 0000056697
REGON01633813000000
NazwaDIL POLSKA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDIL POLSKA WARSZAWA
Data rejestracji 31 paź 2001 (23 lata temu) 31 paź 2001
Data usunięcia 28 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 50 A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7440Z REKLAMA #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄECKART J.S. OBERLEITNER
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2007-11-06
PETRA NAGEN
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2007-11-06
ROLF MICHEL
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2007-11-06
THORSTEN BRUDIGAM
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2007-11-06
HUGO DAIBER
Członek Organu Nadzoru
2007-11-06
2009-12-28
BIRGID WUNDERLICH
Członek Organu Nadzoru
2007-11-06
2009-12-28
AXEL SOMMER
Członek Organu Nadzoru
2007-11-06
2009-12-28
MARK MUNZING
Członek Organu Nadzoru
2004-01-14
2007-11-06
BLI OSTEUROPA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO. OBJEKT WARSCHAU KG
Wspólnik
2001-10-31
2006-05-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
DAIMLERCHLYSLER IMMOBILIEN (DCI) GMBH
Wspólnik
2006-05-25
2007-12-11
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.250 PLN (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
DAIMLER REAL ESTATE GMBH
Wspólnik
2007-12-11
2009-12-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
JAROSŁAW ADAM WALEWSKI
Prokurent
2001-10-31
2002-11-25
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
DETLEF GLORFELD
Prokurent
2002-12-02
2003-03-18
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM
MARIA LIPOWSKA
Prokurent
2006-01-19
2007-01-03
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH TADEUSZ KARKOSIK
Prokurent
2007-01-03
2009-04-30
PROKURA ŁĄCZNA
CLAUS JUNGCLAUS
Likwidator
2009-04-30
2009-12-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KLAUS FEINEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-31
2002-11-25
HANS-BERND VOR DEM ESCHE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-31
2002-11-25
INGOLF HELLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-31
2002-11-25
STEPHAN ROGGENKAMP
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-31
2002-11-25
CLAUS JUNGCLAUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-25
2009-04-30
THOMAS HATTIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-25
2009-04-30
2001-10-31
2009-04-30
DIL POLSKA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-31
2008-11-12
AL. ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie