KRS 0000106282
NIP5262049317
REGON01276091900000
NazwaCEORROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaCEORROS
Data rejestracji 12 kwi 2002 (22 lata temu) 12 kwi 2002
Data usunięcia 28 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262049317
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATHORSTEN BRUDIGAM
Wspólnik
2002-04-12
2019-06-28
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁOTYCH
THOMAS HATTIG
Wspólnik
2002-04-12
2007-02-23
216 (DWIEŚCIE SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108000 (STO OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARIA MAŁGORZATA LIPOWSKA
Prokurent
2007-04-27
2017-01-26
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU I PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM
JACEK MAZURKIEWICZ
Prokurent
2007-04-27
2017-01-26
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU I PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM
PIOTR GŁODEK
Powiernik
2017-01-26
2019-06-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
THORSTEN BRUDIGAM
PREZES ZARZĄDU
2002-04-12
2019-06-28
CLAUS GUNTER JUNGCLAUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-12
2007-03-06
THOMAS HATTIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-12
2005-12-29
2002-04-12
2003-01-23
VERTANO PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-23
2015-11-05
"VERTANO REAL ESTATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-11-05
2017-01-26
CEORROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie