KRS 0000011689
NIP5260012623
REGON01028621800000
NazwaPORR POLSKA CONSTRUCTION SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPORR POLSKA CONSTRUCTION
Data rejestracji 24 maj 2001 (23 lata temu) 24 maj 2001
Data usunięcia 25 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. HOŁUBCOWA, 123, WARSZAWA, 02-854, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 23350000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 23350000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji233500
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWITOLD STANISŁAW POZNAŃSKI
Prokurent
2006-10-26
2017-10-25
PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁACZNYM.
JAROSŁAW GRZEGORZ GOLIMOWSKI
Prokurent
2007-10-04
2014-07-15
PROKURA ŁĄCZNA (WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
ANDRZEJ ROGIŃSKI
Prokurent
2007-10-04
2008-02-07
PROKURA ŁĄCZNA (WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
MARTA JOANNA WOJCIECHOWSKA
Prokurent
2008-02-07
2017-10-25
PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁACZNYM.
SIEGFRIED JOSEF WEINDOK
Prokurent
2011-09-29
2014-01-28
PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
DARIUSZ BOGDAN MANIKAŁO
Prokurent
2012-09-12
2014-06-04
PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
MARIUSZ JACEK SKRZYŃSKI
Prokurent
2007-10-04
2017-10-25
PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁACZNYM.
JACEK HENRYK ZDUNEK
Prokurent
2012-09-12
2012-10-31
PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
MICHAŁ MAREK ZDUNEK
Prokurent
2012-09-12
2013-02-28
PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
ANDRZEJ KRAWCZYK
Prokurent
2001-05-24
2017-10-25
PROKURA ŁĄCZNA, WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
BERND GAISWINKLER
Członek Organu Nadzoru
2006-02-06
2008-07-11
STEPHAN GILLICH
Członek Organu Nadzoru
2006-10-26
2007-07-20
RUDOLF KRUMPECK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-21
2009-07-29
FRANZ SCHEIBENECKER
Członek Organu Nadzoru
2008-07-11
2016-04-20
STEFAN HASE
Członek Organu Nadzoru
2009-07-29
2011-06-09
HUBERT WETSCHNIG
Członek Organu Nadzoru
2009-07-29
2011-06-09
WERNER PATTERMANN
Członek Organu Nadzoru
2011-06-09
2013-11-28
WALTER RECKERZÜGL
Członek Organu Nadzoru
2011-06-09
2013-02-28
MICHAEL SALZMANN
Członek Organu Nadzoru
2013-02-28
2016-03-14
MARCUS HERMES
Członek Organu Nadzoru
2013-11-28
2016-03-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU, W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM.
SIEGFRIED JOSEF WEINDOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-28
2017-10-25
PETER OBERNHUBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-24
2005-09-16
1954-03-08
PIOTR TOMASZ KORWIN MAŁASZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-23
2004-09-13
RAINER LEU
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-10
2016-03-14
JAKUB ARTUR CHOJNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-06
2017-10-25
WERNER PATTERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-24
2011-06-09
ANDRZEJ JERZY MOGIELNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-26
2006-06-19
ANDRZEJ JERZY MOGIELNICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-06-19
2007-07-20
FRANZ SCHEIBENECKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-21
2008-07-11
ŁUKASZ KRZYSZTOF FONFERKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-16
2013-10-21
2001-05-24
2015-09-22
PORR (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA
2001-05-24
2004-09-13
SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
2004-09-13
2011-06-29
WYBRZEŻE GDYŃSKIE, 6A, WARSZAWA, 01-531, WARSZAWA, POLSKA
2011-06-29
2016-12-12
POLECZKI, 35, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie