KRS 0000202159
REGON01570628600000
NazwaE 30 INDUSTRIAL CENTER IX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaE 30 INDUSTRIAL CENTER IX
Data rejestracji 29 mar 2004 (20 lat temu) 29 mar 2004
Data usunięcia 23 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 303, WARSZAWA, 02-785, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6491Z LEASING FINANSOWY #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUBŁONIE FINANCE COMPANY,LLC
Wspólnik
2004-03-29
2013-01-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 PLN
BŁONIE PROPERTIES COMPANY,LLC
Wspólnik
2004-03-29
2013-01-23
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 PLN
ELŻBIETA WENDE
Prokurent
2007-11-19
2008-07-28
SAMOISTNA
ANDRZEJ JERZY MOGIELNICKI
Prokurent
2008-07-28
2012-10-01
SAMOISTNA
KRZYSZTOF STANISŁAW JAŚKIEWICZ
Prokurent
2012-07-06
2012-10-01
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF STANISŁAW JAŚKIEWICZ
Likwidator
2012-10-01
2013-01-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MENARD DOSWELL IV
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-29
2012-10-01
1944-03-09
CHARLES DANA GIBSON III
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-29
2007-11-19
2004-03-29
2012-10-01
"E 30 INDUSTRIAL CENTER IX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-29
2009-01-21
PASS, 19, BŁONIE, 05-870, BŁONIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie