KRS 0000103906
NIP5272253309
REGON01612369300000
NazwaALLIANCE MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALLIANCE MANAGEMENT COMPANY
Data rejestracji 02 kwi 2002 (22 lata temu) 02 kwi 2002
Data usunięcia 22 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 971925,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPETER PROS
Prokurent
2011-04-20
2016-06-30
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ELŻBIETA WENDE
Prokurent
2007-12-18
2008-11-27
SAMOISTNA
BARTŁOMIEJ SZYMON HOFMAN
Prokurent
2008-11-27
2011-03-11
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI /PROKURA ŁĄCZNA/.
BLONIE, LLC Z SIEDZIBĄ W RICHMOND, VIRGINIA, USA
Wspólnik
2002-04-02
2006-11-02
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 967,425 ZŁOTYCH.
BEDELLAN PROPERTIES LIMITED
Wspólnik
2006-11-02
2017-02-22
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 966.925 ZŁOTYCH
MARKUS KUTTNER
Likwidator
2016-06-30
2017-02-22
ANDRZEJ PIOTR MIKOŁAJCZYK
Likwidator
2016-06-30
2017-02-22
PETER TATZL
Likwidator
2016-06-30
2017-02-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU PROKURENTÓW SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I BRAKU PROKURENTÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
CHARLES DANA GIBSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-02
2007-12-18
MENARD DOSWELL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-02
2008-11-27
EWA IWONA JASIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-27
2010-08-06
HEDWIG HÖFLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-27
2009-06-30
MICHAEL KLEMENT
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-30
2014-02-03
TOMASZ TADEUSZ JAROSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-06
2011-04-20
ANDRZEJ PIOTR MIKOŁAJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-20
2016-06-30
MARKUS KUTTNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-20
2016-06-30
PETER TATZL
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-24
2016-06-30
2002-04-02
2016-06-30
ALLIANCE MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-02
2002-12-10
SMOCZA, 27, WARSZAWA, 01-048, WARSZAWA, POLSKA
2002-12-10
2008-11-27
PASS, 19, BŁONIE, 05-870, BŁONIE, POLSKA
2008-11-27
2011-03-29
SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
2011-03-29
2014-02-03
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie