KRS 0000100514
NIP5261039587
REGON01120640500000
NazwaWARSAW FINANCIAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWARSAW FINANCIAL CENTER
Data rejestracji 18 mar 2002 (23 lata temu) 18 mar 2002
Data usunięcia 23 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 218032000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5261039587
data rejestracji 19 mar 2020
status Czynny
60184000072215038008100210
92184000072215038008100119
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4673 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491 LEASING FINANSOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHMARTIN NĚMEČEK
zgłaszający - członek zarządu
TOMÁŠ SALAJKA
zgłaszający - członek zarządu
ZDENĚK HAVELKA
zgłaszający - członek zarządu
RADOVAN VÍTEK
Beneficjent
1971-01-22
DIRK VOLKER RUPPERT
Prokurent
2008-08-13
2012-09-21
PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
PETER PROS
Prokurent
2008-05-29
2012-11-23
PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
BA-CA BETRIEBSOBJEKTE AG
Wspólnik
2002-03-18
2005-11-22
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
CA IMMO HOLDING B.V.
Wspólnik
2005-11-22
2012-09-27
218.031 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 109.015.500,00 ZŁOTYCH
CENTRAL EUROPEAN WARSAW INVESTMENT S.A.R.L
Wspólnik
2005-11-22
2012-09-27
218.031 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 109.015.500,00 ZŁOTYCH
IPOPEMA 75 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2012-09-27
2012-11-23
436.062 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 218031,00 ZŁOTYCH
146188594
RADOVAN VÍTEK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (OSTATECZNĄ SPÓŁKĄ DOMINUJĄCĄ), KTÓREJ ŁĄCZNIE POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDORAZOWO POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STEFAN MARKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-13
2011-05-11
HERBERT WEISS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-18
2005-11-22
HERBERT JIRANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-18
2005-11-22
JAN BALDEM MENNICKEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-22
2008-05-29
DIRK RUPPERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-22
2008-05-29
PETER OISMULLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-22
2009-08-25
THOMAS ERDMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-22
2008-05-29
1965-11-10
CHRISTIAN SCHITTON
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-29
2010-10-13
BRITTA SLATER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-29
2011-01-10
BRITTA SLATER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-10
2012-08-06
2002-03-18
2011-01-10
CA BETRIEBSOBJEKTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie