KRS 0000228824
NIP5262831472
REGON14004522100000
NazwaLANYA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLANYA INVESTMENTS
Data rejestracji 17 lut 2005 (20 lat temu) 17 lut 2005
Data usunięcia 05 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWPETER SCOTT LOVE
Prokurent
2011-03-29
2012-09-07
PROKURA SAMOISTNA
BERNHARD BERG
Prokurent
2012-09-07
2012-11-05
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
STEFFEN RICKEN
Prokurent
2012-09-07
2012-11-05
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
Wspólnik
2005-02-17
2005-06-03
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ.
01571658600000
EURX PROPERTIES S.C.A.
Wspólnik
2005-06-03
2012-09-07
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500,00 ZŁ
IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH
Wspólnik
2012-09-07
2012-11-05
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RACHID OUAICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-04
2012-11-05
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
PREZES ZARZĄDU
2005-02-17
2005-06-03
PAUL SIMON DEVONSHIRE
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-03
2012-06-12
DIRK VOLKER RUPPERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-03
2012-09-07
MONIKA ANNA DĘBSKA PASTAKIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-26
2008-05-16
THOMAS HOELLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-04
2012-06-12
PETER SCOTT LOVE
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-04
2011-03-29
2005-02-17
2005-09-01
AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie