KRS 0000296705
NIP1070008970
REGON14123089000000
NazwaJEROZOLIMSKIE BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJEROZOLIMSKIE BUSINESS PARK
Data rejestracji 10 sty 2008 (17 lat temu) 10 sty 2008
Data usunięcia 22 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚWIERKOWA, 2, KSIĄŻKI, 87-222, KSIĄŻKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 21784000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1070008970
data rejestracji 22 sty 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJAN PHILLIP KUHN
Prokurent
2013-06-17
2015-05-21
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKEIM ZARZĄDU SPÓŁKI
FRANK FRANZ MÜLLER
Prokurent
2013-06-17
2015-05-21
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKEIM ZARZĄDU SPÓŁKI
TRIUVA KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
Wspólnik
2008-01-10
2019-01-14
43.568 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.784.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-01-14
2024-05-22
43.568 (CZTERDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.784.000,00 (DWADZIEŚCIA JEDEN MILIONÓW SIEDEMSET OSIEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
36656627000000
IRMGARD LINKER
Likwidator
2015-05-21
2019-01-14
OLIVER ZIMPER
Likwidator
2015-05-21
2015-09-01
STEFFEN RICKEN
Likwidator
2015-05-21
2016-03-24
WENZEL ROCHUS BENEDIKT HOBERG
Likwidator
2016-03-24
2018-08-22
JERZY PIOTR MAŁECKI
Likwidator
2019-01-14
2024-05-22
FRANK FRANZ MÜLLER
Likwidator
2015-05-21
2015-09-01
HEIKO SÜSS
Likwidator
2018-08-22
2019-01-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU UPRAWNIONEGO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PETRUS WILHELMUS JACOBUS LE LOUX
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-10
2011-02-16
MARIO LEISSNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-10
2008-04-23
GEORG DIETER GOTTLIEB KLUSAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-23
2011-02-16
ALWIN MAX BEIFUSS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-23
2011-02-16
BERNHARD BERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-16
2014-04-17
STEFFEN RICKEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-16
2013-06-17
OLIVER ZIMPER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-17
2015-05-21
STEFFEN RICKEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-17
2015-05-21
FERDINAND ENRICO VON SYDOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-16
2011-09-20
IRMGARD LINKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-20
2015-05-21
2008-01-10
2015-05-21
JEROZOLIMSKIE BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-10
2009-12-09
PL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
2009-12-09
2019-01-14
SZWEDZKA, 5, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, BIELANY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie