KRS 0000105162
NIP8171913993
REGON83122536500000
Nazwa"READY FOOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaREADY FOOD
Data rejestracji 05 kwi 2002 (22 lata temu) 05 kwi 2002
Data usunięcia 31 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARYŃSKIEGO, 47A, GDAŃSK, 80-463, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #1531Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW #1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1552Z PRODUKCJA LODÓW #1584Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1588Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2122Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWŁODZIMIERZ JAN BARNAŚ
Wspólnik
2002-04-05
2005-05-23
70 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 35000 ZŁ.
MAREK TADEUSZ WYRZYKOWSKI
Wspólnik
2002-04-05
2005-05-23
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 PLN
BARBARA EWA BARNAŚ
Wspólnik
2002-04-05
2005-02-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
KRYSTYNA WIESŁAWA SKRZYDŁO
Wspólnik
2002-04-05
2003-05-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 PLN
JERZY PIOTR MAŁECKI
Wspólnik
2005-05-23
2014-12-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MAREK STANISŁAW OLBROMSKI
Wspólnik
2014-12-09
2017-01-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
KRYSTYNA WIESŁAWA SKRZYDŁO
PREZES ZARZĄDU
2002-04-05
2003-02-24
BARBARA EWA BARNAŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-05
2003-02-24
JERZY JASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-24
2003-11-26
WIESŁAW RYSZARD SZYMBORSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-21
2005-05-23
JERZY PIOTR MAŁECKI
PREZES ZARZĄDU
2005-05-23
2014-12-09
MAREK STANISŁAW OLBROMSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-09
2015-02-27
KRYSTYNA WIESŁAWA BANACZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-11-26
2004-12-21
2002-04-05
2005-02-17
12, SADKOWA GÓRA, 39-305, BOROWA, POLSKA
2005-02-17
2005-05-23
HAJDUCKA, 53, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie