KRS 0000281057
NIP5252391273
REGON14093696000000
NazwaOIK ZABRZE RETAIL CENTRE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOIK ZABRZE RETAIL CENTRE II
Data rejestracji 22 maj 2007 (17 lat temu) 22 maj 2007
Data usunięcia 16 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZWEDZKA, 5, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, BIELANY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14979820,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKHEIKO KARL SÜSS
Beneficjent
STEFAN ROLF KRAUSSE
Beneficjent
1974-05-03
STEFAN ROLF KRAUSSE
reprezentant
1974-05-03
HEIKO KARL SÜSS
reprezentant
IRMGARD LINKER
reprezentant
IRMGARD LINKER
Beneficjent
WOLFGANG PETER EGGER
Beneficjent
1965-08-18
JAN PHILLIP KUHN
Prokurent
2013-07-09
2017-03-14
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
FRANK FRANZ MÜLLER
Prokurent
2013-07-09
2015-09-29
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
WENZEL ROCHUS BENEDIKT HOBERG
Likwidator
2017-11-20
2018-09-11
HEIKO SÜSS
Likwidator
2018-09-11
2020-07-16
REICHARDT ERIC
Likwidator
2017-11-20
2018-09-11
IRMGARD LINKER
Likwidator
2017-11-20
2020-07-16
STEFAN KRAUSSE
Likwidator
2018-09-11
2020-07-16
TRIUVA KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
Wspólnik
2007-05-22
2020-07-16
202.430 (DWIEŚCIE DWA TYSIĄCE CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.979.820,00 (CZTERNAŚCIE MILIONÓW DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET DWADZIEŚCIA) ZŁOTYCH.
HEIKO KARL SÜSS
Beneficjent
OSOBA UPRAWNIONA DO KIEROWANIA POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ, FINANSOWĄ I OPERACYJNĄ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ Z RAMIENIA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ORAZ DYSPONUJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE SPÓŁKI
STEFAN ROLF KRAUSSE
Beneficjent
OSOBA UPRAWNIONA DO KIEROWANIA POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ, FINANSOWĄ I OPERACYJNĄ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ Z RAMIENIA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ORAZ DYSPONUJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE SPÓŁKI
IRMGARD LINKER
Beneficjent
OSOBA UPRAWNIONA DO KIEROWANIA POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ, FINANSOWĄ I OPERACYJNĄ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ Z RAMIENIA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ORAZ DYSPONUJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE SPÓŁKI
WOLFGANG PETER EGGER
Beneficjent
POŚREDNI DECYDUJĄCY WPŁYW WŁAŚCICIELSKI NA PATRIZIA AG, NIEMCY, KTÓRA POŚREDNIO WYWIERA DECYDUJĄCY WPŁYW WŁAŚCICIELSKI NA OSOBĘ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI ORAZ DYSPONUJĄCEJ 100% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, WÓWCZAS SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GEORG KLUSAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-22
2011-02-16
PETRUS LE LOUX
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-22
2011-02-16
SIEGFRIED COFALKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-22
2008-02-05
ALWIN MAX BEIFUSS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-05
2011-02-16
BERNHARD BERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-16
2014-04-16
FERDINAND ENRICO VON SYDOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-16
2011-09-13
STEFFEN RICKEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-16
2013-07-09
IRMGARD LINKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-13
2017-11-20
OLIVER ZIMPER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-16
2015-07-28
STEFFEN RICKEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-16
2016-04-11
2007-05-22
2017-11-20
OIK ZABRZE RETAIL CENTRE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-22
2009-12-10
PL. PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie