KRS 0000171847
NIP5222706128
REGON01550143700000
NazwaCAMM EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCAMM EASTERN EUROPE
Data rejestracji 08 wrz 2003 (21 lat temu) 08 wrz 2003
Data usunięcia 10 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANACEGEDIM STRATEGIC DATA FRANCE
Wspólnik
2003-09-08
2013-12-10
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 PLN
CAMM CORP. INTERNATIONAL Z SIEDZIBĄ W ENGLEWOOD CLIFFS (STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ)
Wspólnik
2003-09-08
2009-11-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 PLN
CEGEDIM STRATEGIC DATA USA
Wspólnik
2009-11-24
2013-02-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
CDS - CENTRE DE SERVICES
Wspólnik
2013-02-19
2013-12-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
CHRISTIAN GUY GAUNT
Likwidator
2013-02-19
2013-12-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANTOINE MINKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-08
2005-12-12
ERIC MOIRAND
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-08
2005-09-26
PIERRE LUIS MARUCCHI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-12
2013-02-19
HEINZ-JURGEN OHDE
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-12
2009-11-24
BRUNO SARFATI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-24
2013-02-19
2003-09-08
2013-02-19
CAMM EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-08
2004-08-30
17 STYCZNIA, 56, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA
2004-08-30
2005-09-26
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2005-09-26
2005-12-21
PL. DĄBROWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA
2005-12-21
2013-02-19
PILECKIEGO, 63, WARSZAWA, 02-781, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie