KRS 0000188898
REGON01615066100000
Nazwa"CHEVRON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHEVRON POLSKA
Data rejestracji 19 sty 2004 (21 lat temu) 19 sty 2004
Data usunięcia 14 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 16544000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5248C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIATEXACO AVIATION PRODUCTS LLC
Wspólnik
2004-01-19
2008-03-03
165.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.544.000 ZŁOTYCH
CHEVRON EUROPEAN HOLDINGS LLC
Wspólnik
2008-03-03
2015-01-14
165.440,00 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.544.000,00 ZŁOTYCH
KENNETH ANTHONY MORGAN
Likwidator
2011-12-29
2015-01-14
1964-04-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MARIAN SEWERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-19
2011-06-27
THOMAS S. NESLAGE
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-19
2004-06-02
PETER J. OAKFORD
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-19
2011-03-14
RENATUS ANTONIUS HUTING
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-14
2011-12-29
2004-01-19
2006-11-03
"TEXACO LUBRICANTS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-03
2011-12-29
"CHEVRON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-19
2011-09-30
WIERTNICZA, 135A, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie