KRS 0000218971
NIP2050000316
REGON27832321300000
NazwaVENTYX INTERNATIONAL PTY LTD PRYWATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVENTYX INTERNATIONAL PTY LTD PRYWATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaVENTYX INTERNATIONAL PTY LTD
Data rejestracji 12 paź 2004 (20 lat temu) 12 paź 2004
Data usunięcia 13 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres KORFANTEGO, 79, KATOWICE, 40-160, KATOWICE, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego TURBOT STREET, 193, BRISBANE, AUSTRALIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHZDENEK MASIN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2004-10-12
2005-06-20
LUCIE MOTLIKOVA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-06-20
2009-11-06
KENNETH ANTHONY MORGAN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-11-06
2014-03-28
1964-04-25
KENNETH ANTHONY MORGAN
Likwidator
2014-03-28
2017-07-13
1964-04-25
ORGAN REPREZENTACJIDYREKTORZY I SEKRETARZE
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CO NAJMNIEJ DWAJ DYREKTORZY LUB JEDEN DYREKTOR I SEKRETARZ ZGODNIE Z PUNKTEM 14 UMOWY ZAŁOŻENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DAVID TOM MERSON
DYREKTOR
2004-10-12
2005-06-20
ALAN MCELREA
DYREKTOR
2004-10-12
2005-06-20
GREGORY SCOTT CLARK
DYREKTOR
2009-11-06
2011-11-14
JOHN ROHAN MCELVENEY
DYREKTOR
2011-11-14
2017-07-13
ROBERT USSHER MACPHERSON
SEKRETARZ
2012-07-19
2017-07-13
JASON CHARLES LILIENSTEIN
SEKRETARZ
2004-10-12
2005-06-20
JASON CHARLES LILIENSTEIN
DYREKTOR
2005-06-20
2009-11-06
SIMON MATHEW PEACH
DYREKTOR
2010-02-09
2010-11-15
SIMON MATHEW PEACH
SEKRETARZ
2010-11-15
2011-01-07
SIMON MATHEW PEACH
DYREKTOR I SEKRETARZ
2011-01-07
2012-07-19
2004-10-12
2004-12-30
MINCOM INTERNATIONAL PTY LTD PRYWATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-30
2012-07-19
MINCOM INTERNATIONAL PTY LTD PRYWATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2012-07-19
2014-03-28
VENTYX INTERNATIONAL PTY LTD PRYWATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2004-10-12
2012-07-19
MINCOM INTERNATIONAL PTY.LTD. (PROPRIETARY COMPANY LIMITED BY SHARES - PRYWATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie