KRS 0000238650
NIP5262870644
REGON14018286300000
NazwaMF FINANCE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMF FINANCE (POLAND)
Data rejestracji 28 lip 2005 (19 lat temu) 28 lip 2005
Data usunięcia 22 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 452000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWWspólnik
2005-07-28
2005-09-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01571658600000
M.F. EQUITIES S.A.R.L.
Wspólnik
2005-09-22
2008-09-01
3 673 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 836 500 ZŁOTYCH
M.F. HOLDINGS S.A.R.L.
Wspólnik
2007-06-22
2008-09-01
26.935 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.467.500 ZŁOTYCH
MF INVESTMENTS S.A R.L.
Wspólnik
2008-09-01
2012-06-18
9.989,00 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.994.500 ZŁOTYCH
MF INVESTMENTS S.A R.L.
Wspólnik
2012-10-24
2014-10-22
904 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 452.000,00
KENNETH ANTHONY MORGAN
Likwidator
2013-01-24
2014-10-22
1964-04-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
PREZES ZARZĄDU
2005-07-28
2008-10-22
PIETER JOHANNIS OSSEWAARDE
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-22
2007-07-30
AGATA BARBARA WŁODARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-30
2013-01-24
JEFFREY MCCONAGHY
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-14
2009-11-30
KENNETH ANTHONY MORGAN
PREZES ZARZĄDU
2008-10-22
2013-01-24
1964-04-25
DAVID O'BRIEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-30
2013-01-24
2005-07-28
2005-09-22
RILEY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-22
2013-01-24
MF FINANCE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-28
2006-02-02
RASZYŃSKA, 3, WARSZAWA, 02-026, WARSZAWA, POLSKA
2006-02-02
2009-09-02
NOWOGRODZKA, 68, WARSZAWA, 02-014, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie