KRS 0000009504
REGON01080845000000
NazwaRANDSTAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRANDSTAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 cze 2001 (23 lata temu) 04 cze 2001
Data usunięcia 21 lut 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5220000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7486Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMIIWspólnik
2001-06-04
2005-12-05
188 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.880.000 ZŁOTYCH
01291062600000
Wspólnik
2005-02-01
2005-12-05
251 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.510.000 ZŁOTYCH
01492452600000
Wspólnik
2005-02-01
2006-02-21
522 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5220000 ZŁ
01563473000000
DAVID ROBERT VEENING
Prokurent
2004-11-19
2005-12-05
ŁĄCZNA. SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ JAKUB BOROWY
Prokurent
2004-11-19
2006-02-21
ŁĄCZNA. SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
IWONA WÓDKIEWICZ
Prokurent
2005-03-14
2006-02-21
ŁĄCZNA
MARZENA TERESA MILINKIEWICZ
Prokurent
2004-11-19
2006-02-21
ŁĄCZNA. SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
OLIMPIA KONDZIOR
Prokurent
2004-11-19
2005-03-14
ŁĄCZNA. SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WITOLD KRAJEWSKI
Prokurent
2004-11-19
2006-02-21
ŁĄCZNA. SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ARI JAY HECHT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-04
2002-04-26
PETER JAMES STRUPP
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-04
2002-04-26
AGNIESZKA MAŁGORZATA BULIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-04
2006-02-21
MARZENA MILINKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-04
2004-11-19
PAWEŁ JAKUB BOROWY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-04
2004-11-19
WITOLD KRAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-04
2004-11-19
PETER JAMES STRUPP
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-19
2005-12-05
BESCHIER JACOB NOTEBOOM
PREZES ZARZĄDU
2004-11-19
2005-02-10
PIERRE ADIDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-19
2005-02-10
LEO JOSEPH, MARIE, VINCENIUS LINDELAUF
PREZES ZARZĄDU
2005-02-10
2005-07-28
2001-06-04
2002-04-26
"TEMP SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-26
2005-02-01
INTERSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-04
2004-08-31
TARCZYŃSKA, 5/9, WARSZAWA, 02-025, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie