KRS 0000127421
NIP5262363456
REGON01604451600000
NazwaEUROPOLIS LIPOWY OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROPOLIS LIPOWY OFFICE PARK
Data rejestracji 21 sie 2002 (22 lata temu) 21 sie 2002
Data usunięcia 19 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁEHOCHTIEF PROJEKTENTWICKLUNG GMBH
Wspólnik
2002-08-21
2007-01-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
OPRAH ENTERPRISES LIMITED
Wspólnik
2007-01-30
2014-12-19
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 ZŁOTYCH
BARTŁOMIEJ SZYMON HOFMAN
Prokurent
2007-06-13
2011-03-09
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PETER PROS
Prokurent
2011-05-23
2014-12-19
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MICHAEL ALBRECHT
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2006-11-09
RAINER EICHOLZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2006-11-09
FRANK STROTHE
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2006-11-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR OLBRYŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-21
2006-11-06
JAN WŁADYSŁAW GĄSOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-21
2006-01-26
PAUL BENNISON
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-26
2007-06-13
ANNA URSZULA FIJAŁKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-13
2011-05-23
HEDWIG HÖFLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-13
2009-07-21
MICHAEL KLEMENT
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-21
2014-01-29
MARKUS KUTTNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-23
2014-12-19
ANDRZEJ PIOTR MIKOŁAJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-23
2014-12-19
2002-08-21
2007-09-28
PROJECT DEVELOPMENT POLSKA PDP TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-21
2005-03-14
ALEJA RÓŻ, 10, WARSZAWA, 00-556, WARSZAWA, POLSKA
2005-03-14
2007-06-13
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2007-06-13
2011-03-31
SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
2011-03-31
2014-01-29
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie