KRS 0000073380
NIP5830000581
REGON19000576000000
NazwaNAVIMOR-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNAVIMOR-INVEST
Data rejestracji 15 gru 2001 (23 lata temu) 15 gru 2001
Data usunięcia 30 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 212, GDAŃSK, 80-266, GDAŃSK-WRZESZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 459360,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5830000581
data rejestracji 01 lip 2002
status Czynny
71124054001111001082390519
PEKAO Oddział w Gdańsku ul.Ogarna 116
ul. Ogarna 116 80-826 Gdańsk POLSKA
17102019090000370202806735
PKO Oddział 1 w Tczewie
ul. J.Dąbrowskiego 7A 83-110 tczewski POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH #0220Z POZYSKIWANIE DREWNA #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #162 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #772 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #952 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOANDRZEJ JANUSZ MARTON
reprezentant
AGNIESZKA WILK
Beneficjent
ANDRZEJ JANUSZ MARTON
Beneficjent
JAN BURZAWA
Wspólnik
2001-12-15
2010-11-29
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.020 PLN
KAZIMIERZ LITZBARSKI
Wspólnik
2001-12-15
2010-11-29
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.020 PLN
HENRYK BONIN
Wspólnik
2001-12-15
2010-11-29
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.020 PLN
DARIUSZ RYSZARD MAZUROWSKI
Wspólnik
2001-12-15
2010-11-29
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.020 PLN
Wspólnik
2010-03-04
2011-05-30
247 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 429.780,00 ZŁ
09134319500000
Wspólnik
2001-12-15
2003-06-04
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500 PLN
00014410100000
RYSZARD JAN MAZUROWSKI
Wspólnik
2001-12-15
2010-11-29
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.020 PLN
HALINA FIUCZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2003-06-04
MARIAN ERYK KONKEL
Członek Organu Nadzoru
2006-04-20
2010-09-21
KAZIMIERZ LITZBARSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-20
2010-11-29
RYSZARD JAN MAZUROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-20
2010-11-29
HENRYK BONIN
Członek Organu Nadzoru
2010-09-21
2010-11-29
KRZYSZTOF KOSIOREK
Członek Organu Nadzoru
2010-09-21
2011-05-30
JACEK BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-21
2011-05-30
ZBIGNIEW TOWIAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2003-06-04
MAREK ANDRZEJ KANAWKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2003-06-04
KRZYSZTOF WOJCIECH GROMULSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-11-29
2011-05-30
DARIUSZ RYSZARD MAZUROWSKI
Prokurent
2001-12-15
2010-09-21
SAMOISTNA
ELŻBIETA IRENA BUĆKO
Prokurent
2009-01-15
2011-05-30
PROKURA ŁĄCZNA - Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
MAREK SZCZEPAN DRYWA
Prokurent
2010-09-21
2011-05-30
PROKURA ŁĄCZNA - Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
AGNIESZKA WILK
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ANDRZEJ JANUSZ MARTON
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA (PREZES ZARZĄDU)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HENRYK BONIN
V-CE PREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2009-01-15
RYSZARD JAN MAZUROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2006-04-20
JAN BURZAWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-15
2009-01-15
ROBERT MIECZYSŁAW DRASZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-27
2011-05-30
WITOLD EDWARD GÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-20
2011-05-30
2001-12-15
2003-03-10
GRUNWALDZKA, 2, GDAŃSK, 80-236, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie