KRS 0000352747
NIP5833098362
REGON22100375700000
NazwaPHARMACONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPHARMACONSULTING
Data rejestracji 30 mar 2010 (14 lat temu) 30 mar 2010
Data usunięcia 31 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JUNONY, 98, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIMACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
reprezentant
MACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
Beneficjent
AGNIESZKA WILK
Kurator
2018-11-26
2020-08-31
RAFAŁ TOMASZ SOBCZYK
Wspólnik
2010-03-30
2014-09-04
20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.000,00 PLN
PIOTR KUBIAK
Wspólnik
2014-09-04
2016-04-07
20 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 10.000,00 PLN
PAWEŁ PIOTR NIEMYSKI
Wspólnik
2016-04-07
2020-08-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ TOMASZ SOBCZYK
Prokurent
2014-09-04
2015-12-09
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ PIOTR NIEMYSKI
Prokurent
2015-12-09
2020-08-31
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ GŁOWACKI
NADZORCA SĄDOWY
2017-01-03
2020-08-31
MACIEJ GŁOWACKI
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2017-01-03
2020-08-31
MACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
Beneficjent
SYNDYK W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM; SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY; SYGN. AKT VI GUP 161/16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RAFAŁ TOMASZ SOBCZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-03-30
2014-09-04
PIOTR KUBIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-09-04
2016-04-07
MARCIN PIOTR KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-07
2018-04-24
2010-03-30
2014-02-26
WAWELSKA, 18A, GDAŃSK, 80-034, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie