KRS 0000089865
NIP5240102599
REGON00129499500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "IPOCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "IPOCHEM"
Data rejestracji 11 lut 2002 (23 lata temu) 11 lut 2002
Data usunięcia 29 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ANNOPOL, 6, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8284000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5240102599
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWJERZY ANDRZEJ STANISŁAW STARAK
Beneficjent
MARCIN ROBERT ŻMIJEWSKI
reprezentant
PIOTR STANICKI
reprezentant
WITOLD DOLEGA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2006-08-07
JAN MAREK JEZIORSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2007-10-19
MIROSŁAW MAZUREK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2008-09-12
BOGDAN FLORCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-03
2005-06-07
LESZEK GERARD KONOPSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-02
2010-11-02
URSZULA WYRZYKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2010-10-08
JAN LEGOCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-11
2003-06-03
ANDRZEJ TEODOR TYRAŁA
Członek Organu Nadzoru
2005-06-07
2007-03-19
HANNA NOWACKA KRUKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-06-07
2008-07-02
KRZYSZTOF TRONCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-07
2007-03-19
WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-02-11
2023-09-29
8.434 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.747.200 ZŁ
000043937
Wspólnik
2002-02-11
2021-05-19
1.921 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.536.800,- (JEDEN MILION PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH
00004261300000
MARIA BARBARA SZPAKOWSKA
Prokurent
2002-02-11
2002-07-24
JEDNOOSOBOWA
ANNA KOZŁOWSKA
Prokurent
2002-07-24
2023-09-29
JEDNOOSOBOWA
JERZY ANDRZEJ STANISŁAW STARAK
Beneficjent
ZA POŚREDNICTWEM INNEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ WITOLD ZABOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-11
2002-07-24
ANDRZEJ MARIAN KASPRZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-11
2004-03-26
MARCIN ROBERT ŻMIJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-24
2023-09-29
TOMASZ WITOLD PRASEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-26
2017-12-13
PIOTR CEZARY KUBAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-13
2008-04-07
BOGDAN EUGENIUSZ MAŚLANEK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WICEPREZESA ZARZĄDU
2017-12-13
2018-03-09
PIOTR STANICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-11
2023-09-29
2002-02-11
2023-09-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-11
2023-09-29
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "IPOCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-11
2023-09-29
ANNOPOL, 6, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
2017-12-13
2023-09-29
2110Z - PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
2017-12-13
2023-09-29
2120Z - PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
2017-12-13
2023-09-29
2059Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-12-13
2023-09-29
4646Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2017-12-13
2023-09-29
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2017-12-13
2023-09-29
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2017-12-13
2023-09-29
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie