KRS 0000107008
NIP5851389495
REGON01751239100000
NazwaSPV-PORTFEL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPV-PORTFEL 1
Data rejestracji 17 kwi 2002 (22 lata temu) 17 kwi 2002
Data usunięcia 02 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MORSKA, 59, GDYNIA, 81-323, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9523600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6521Z LEASING FINANSOWY #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2002-04-17
2004-04-28
79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.950 ZŁOTYCH
19040034400000
Wspólnik
2004-04-28
2006-01-04
79 UDZIAŁÓW PO 50,00 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.950,00 PLN
01121281900000
Wspólnik
2005-09-27
2006-01-04
190.392 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.519.600 ZŁOTYCH
00125452400000
KRZYSZTOF PIOTR BORUSOWSKI
Wspólnik
2006-01-04
2007-10-31
114.331 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.716.550,00 ZŁ
MAREK KUCNER
Wspólnik
2006-01-04
2007-10-31
76.141 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.807.050,00 ZŁ
Wspólnik
2007-10-31
2009-01-02
190.472 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 PLN (PIEĆDZIESIĄT ZŁ) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.523.600 PLN (DZIEWIĘĆ MILIONÓW PIĘĆSET DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁ)
01696115800000
BARBARA MAŁGORZATA JÓŹWIAK
Prokurent
2003-02-25
2004-02-26
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK KUCNER
Prokurent
2003-01-24
2004-02-26
PROKURA ŁĄCZNA
DOROTA MAŁGORZATA FRĄCKOWIAK
Likwidator
2006-02-14
2009-01-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF PIOTR BORUSOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-17
2006-01-04
MARCIN TOMASZ BRODOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-17
2002-06-26
JOLANTA RENATA PANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-24
2004-02-26
GRAŻYNA KLISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-04
2006-02-14
ROBERT SŁAWOMIR ŚNIEGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-26
2003-01-24
2002-04-17
2006-02-14
SPV-PORTFEL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-17
2003-01-24
POLNA, 58, SOPOT, 81-740, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie