KRS 0000019414
NIP5560800678
REGON09127963000000
NazwaZAKŁADY TŁUSZCZOWE "KRUSZWICA" SPÓŁKA AKCYJNA, SKRÓT: ZT "KRUSZWICA" S.A.
Krótka nazwaZAKŁADY TŁUSZCZOWE "KRUSZWICA", SKRÓT: ZT "KRUSZWICA" S.A.
Data rejestracji 12 cze 2001 (23 lata temu) 12 cze 2001
Data usunięcia 24 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres NIEPODLEGŁOŚCI, 42, KRUSZWICA, 88-150, KRUSZWICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 171942378,52 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 171942378,52 PLN
Wartość nominalna akcji7,48 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji22986949
Dane kontaktowe
Email BEU.SEKRETARIATZTK.KRU@BUNGE.COM
Dane podatkowe
NIP 5560800678
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1042Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAGDALENA KUDYBA PODGÓRSKA
Beneficjent
SŁAWOMIR STANISŁAW WERBIŃSKI
Beneficjent
SŁAWOMIR STANISŁAW WERBIŃSKI
reprezentant
OLEH CHERNILEVSKYY
reprezentant
WOJCIECH KAZIMIERZ BAUMAN
reprezentant
WOJCIECH GRZEGORZ JACHIMCZYK
reprezentant
TOMASZ STANISŁAW WIKA
reprezentant
WOJCIECH KAZIMIERZ BAUMAN
Beneficjent
OLEH CHERNILEVSKYY
Beneficjent
WOJCIECH GRZEGORZ JACHIMCZYK
Beneficjent
SŁAWOMIR STANISŁAW WERBIŃSKI
Prokurent
2007-05-09
2019-09-23
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW
TOMASZ STANISŁAW WIKA
Prokurent
2007-05-09
2008-01-04
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR BUBAK
Prokurent
2015-09-11
2022-02-24
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW
KATARZYNA SYLWIA WOŹNIAK MRYGOŃ
Prokurent
2015-09-11
2022-02-24
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW
ALDO MARSEGAGLIA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2002-12-13
PAOLO SILVANO
Członek Organu Nadzoru
2002-01-04
2004-07-26
GERALD BACKSTROM
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2003-05-29
DIRK HELLINGS
Członek Organu Nadzoru
2006-12-13
2012-08-01
ROMAN GÓRNY
Członek Organu Nadzoru
2007-08-29
2021-04-21
JERZY ZYGMUNT RAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-17
2021-02-16
STEFAN LATAWIEC
Członek Organu Nadzoru
2008-06-17
2013-08-12
LUC DEKKERS
Członek Organu Nadzoru
2010-07-27
2012-08-01
VESSELINA SHALEVA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-27
2018-07-13
TERAZZI MARIA MAURIZIO
Członek Organu Nadzoru
2011-12-13
2015-07-03
MAGDALENA KUDYBA PODGÓRSKA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU)
SŁAWOMIR STANISŁAW WERBIŃSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU)
WOJCIECH KAZIMIERZ BAUMAN
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU)
OLEH CHERNILEVSKYY
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU)
WOJCIECH GRZEGORZ JACHIMCZYK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU)
TOMASZ STANISŁAW WIKA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MAGDALENA KUDYBA PODGÓRSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-02-16
2022-02-24
MARCIN TOMASZ BRODOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-29
2021-04-21
WOJCIECH KAZIMIERZ BAUMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-13
2022-02-24
JACEK BOGUSŁAW MICHALAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-29
2019-09-23
DARIUSZ CEZARY SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-29
2019-06-18
OLEH CHERNILEVSKYY
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-18
2022-02-24
SŁAWOMIR STANISŁAW WERBIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-23
2022-02-24
LAURENT BOGAERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-24
2004-12-29
RYSZARD STASZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-12
2002-07-24
ROMAN RYBACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2002-07-24
2001-06-12
2011-01-28
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE "KRUSZWICA" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie