KRS 0000228510
NIP2040000390
REGON19311598600000
NazwaFASC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFASC
Data rejestracji 14 lut 2005 (20 lat temu) 14 lut 2005
Data usunięcia 20 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SPORTOWA, 8 C, GDYNIA, 81-300, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 2040000390
data rejestracji 14 sty 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓWZOFIA DANUTA MUSIAŁ
Beneficjent
MICHAŁ PAWEŁ TOCZEK
Beneficjent
MICHAŁ PAWEŁ TOCZEK
reprezentant
ZOFIA DANUTA MUSIAŁ
reprezentant
HTS CAP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU
Wspólnik
2005-02-14
2021-12-20
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ZOFIA DANUTA MUSIAŁ
Likwidator
2020-09-23
2021-12-20
MICHAŁ PAWEŁ TOCZEK
Likwidator
2020-09-23
2021-12-20
TADEUSZ KAZIMIERZ SIEK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-14
2006-12-12
SYLWIA ELIZA SIEK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-14
2021-12-20
JACEK ARKADIUSZ KORN
Członek Organu Nadzoru
2006-09-19
2021-12-20
PIOTR KAMIL KAPINOS
Członek Organu Nadzoru
2006-12-12
2008-12-11
PRZEMYSŁAW JANUSZ GODZWON
Członek Organu Nadzoru
2006-12-12
2007-12-19
DAMIAN TADEUSZ MEGGER
Członek Organu Nadzoru
2006-12-12
2009-06-25
DARIUSZ ADAM SZYLMAN
Członek Organu Nadzoru
2005-02-14
2006-09-19
TOMASZ PIETREWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-06-25
2010-07-30
TADEUSZ KAZIMIERZ SIEK
Członek Organu Nadzoru
2007-12-19
2021-12-20
ANDRZEJ KONEFAŁ
Członek Organu Nadzoru
2008-12-11
2009-06-25
ZOFIA DANUTA MUSIAŁ
Beneficjent
LIKWIDATOR
MICHAŁ PAWEŁ TOCZEK
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
JACEK ARKADIUSZ KORN
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 PRZEZ OKRES TRZECH MIESIĘCY
2016-03-08
2016-04-18
JACEK ARKADIUSZ KORN
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 01 KWIETNIA 2016 R. PRZEZ OKRES TRZECH MIESIĘCY.
2016-04-18
2016-05-24
SEBASTIAN CICHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-24
2016-08-16
JACEK ARKADIUSZ KORN
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 03 LIPCA 2016 R. PRZEZ OKRES TRZECH MIESIĘCY
2016-08-16
2016-11-30
PRZEMYSŁAW JANUSZ GODZWON
PREZES ZARZĄDU
2005-02-14
2006-09-19
PRZEMYSŁAW JANUSZ GODZWON
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-19
2006-12-12
JACEK ARKADIUSZ KORN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-14
2006-09-19
MARIA KRYSTYNA KANIECKA
PREZES ZARZĄDU
2006-09-19
2007-10-04
ZOFIA DANUTA MUSIAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-19
2011-05-12
ZOFIA DANUTA MUSIAŁ
PREZES ZARZĄDU
2011-05-12
2019-06-17
2005-02-14
2020-09-23
FASC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-14
2019-05-10
SZKOLNA, 24, SUCHY DWÓR, 81-198, SUCHY DWÓR, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie