KRS 0000239559
NIP5871599669
REGON22007952800000
NazwaVTS HQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVTS HQ
Data rejestracji 11 sie 2005 (19 lat temu) 11 sie 2005
Data usunięcia 10 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZKOLNA, 24, SUCHY DWÓR, 81-198, KOSAKOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #72 INFORMATYKAHTS CAP SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2005-08-11
2008-01-11
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
VTS GROUP S.A. (SOCIETE ANONYME) W LUKSEMBURGU
Wspólnik
2008-01-11
2011-11-10
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
SYLWIA ELIZA SIEK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-27
2011-11-10
HANNA BARBARA SIEK ZAGÓRSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-06-04
2011-11-10
JACEK ARKADIUSZ KORN
Członek Organu Nadzoru
2007-02-27
2011-11-10
TADEUSZ KAZIMIERZ SIEK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-27
2011-11-10
DARIUSZ ADAM SZYLMAN
Likwidator
2011-02-28
2011-11-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
TADEUSZ KAZIMIERZ SIEK
PREZES ZARZĄDU
2005-08-11
2006-08-30
SYLWIA ELIZA SIEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-01-25
2006-08-30
HANNA BARBARA SIEK ZAGÓRSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-25
2006-08-30
ROBERT MAREK ZAGÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-31
2006-08-30
ROBERT MAREK ZAGÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-30
2008-12-30
PIOTR KAMIL KAPINOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-30
2008-12-30
ANDRZEJ KONEFAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-30
2009-04-17
DOMINIK WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-12-30
2011-02-28
JACEK ARKADIUSZ KORN
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU
2009-04-17
2009-06-04
KRZYSZTOF TOMASZ MITAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-04
2011-02-28
2005-08-11
2006-07-31
TS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-07-31
2011-02-28
VTS HQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-11
2007-02-27
SZKOLNA, 24, SUCHY DWÓR, 81-198, SUCHY DWÓR, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie