KRS 0000254952
NIP7010014094
REGON14050997900000
NazwaWARSAW MATHEMATICAL INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWARSAW MATHEMATICAL INSTITUTE
Data rejestracji 13 kwi 2006 (18 lat temu) 13 kwi 2006
Data usunięcia 06 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R., 7B, WARSZAWA, 02-366, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2050000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010014094
data rejestracji 01 kwi 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWALTAF MOHAMMED
Beneficjent
1975-07-22
KAMIL LIPONOGA
Beneficjent
ALTAF MOHAMMED
reprezentant
1975-07-22
BARTŁOMIEJ BADURA
Beneficjent
BARTŁOMIEJ BADURA
reprezentant
KAMIL LIPONOGA
reprezentant
KONINKLIJKE BUNGE B.V.
Wspólnik
2006-04-13
2022-06-06
41.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050.000 ZŁOTYCH
FRANS MOL
Członek Organu Nadzoru
2006-04-13
2010-11-10
TIMOTHY GALLAGHER
Członek Organu Nadzoru
2011-07-20
2018-09-27
KENNETH WILLIAM SCHIMANSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-25
2020-01-08
WILLIAM CHRIS BRUNK
Członek Organu Nadzoru
2013-10-25
2020-10-13
ANDRES MARTIN PEREZ
Członek Organu Nadzoru
2017-09-28
2020-10-13
DANIEL RUDOLPH
Członek Organu Nadzoru
2009-07-17
2011-07-20
DESSA GLASSER
Członek Organu Nadzoru
2009-07-17
2011-07-20
TRAVIS HILL
Członek Organu Nadzoru
2011-07-20
2020-10-13
CHARLIE ORSO
Członek Organu Nadzoru
2011-07-20
2017-01-03
MARCELO CARNEIRO DE MORAIS
Członek Organu Nadzoru
2007-07-24
2013-09-04
ALTAF MOHAMMED
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU)
KAMIL LIPONOGA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU)
BARTŁOMIEJ BADURA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ ALEKSANDER KLEIBER
PREZES ZARZĄDU
2006-04-13
2007-02-23
TOMMY GADE JENSEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-13
2009-07-17
ANDRZEJ KONEFAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-13
2007-02-23
ANDRZEJ KONEFAŁ
PREZES ZARZĄDU
2007-02-23
2008-12-19
PRZEMYSŁAW MASŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-13
2014-07-24
MARIUSZ ANTONI MARCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-12-10
2010-05-04
LECH ADAM HUBICKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-04
2018-04-13
KAMIL LIPONOGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-12
2018-04-13
KAMIL LIPONOGA
PREZES ZARZĄDU
2018-04-13
2022-06-06
BARTŁOMIEJ BADURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-12
2022-06-06
2006-04-13
2009-12-18
"BUNGE MATHEMATICAL INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2006-04-13
2014-11-26
PAWIŃSKIEGO, 5A, WARSZAWA, 02-106, WARSZAWA, POLSKA
2014-11-26
2016-12-13
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920, 7 B, WARSZAWA, 02-366, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie