KRS 0000006330
REGON01072913000000
NazwaANIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaANIMEX
Data rejestracji 23 kwi 2001 (23 lata temu) 23 kwi 2001
Data usunięcia 29 kwi 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. KRAKOWSKA, 110/114, WARSZAWA, 02-256, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 49305000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 30000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji24652500
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃKRYSTYNA KOSSOWSKA
Prokurent
2001-04-23
2001-09-25
PROKURA ŁĄCZNA
JAN DOMINIAK
Prokurent
2001-04-23
2002-04-29
PROKURA ŁĄCZNA
ARLETTA IZABELA KANIUKA
Prokurent
2001-04-23
2002-04-29
PROKURA ŁĄCZNA
TADEUSZ JACEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2002-04-29
MACIEJ RACZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-23
2002-04-29
JÓZEF HUBERT GIEROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-23
2002-04-29
CHARLES GRIFFITH
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2002-04-29
RICHARD JASPER POULSON
Członek Organu Nadzoru
2001-04-23
2002-04-29
RAOUL JONATHAN BAXTER
Członek Organu Nadzoru
2001-04-23
2002-04-29
LARRY POPE
Członek Organu Nadzoru
2001-04-23
2001-07-31
DANIEL GERARD STEVENS
Członek Organu Nadzoru
2001-04-23
2001-07-31
NICHOLAS ROSA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2002-04-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY - JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMMY GADE JENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-23
2002-02-18
MORTEN MARKUS JENSEN
WICEPREZES
2001-04-23
2002-04-29
JOANNA DROZD
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-23
2002-04-29
ANNA BOLCSKEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-23
2001-07-31
ZBIGNIEW SZPAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-23
2002-04-29
PHILIPPE DURIEZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-04
2002-04-29
SCOTT ROLAND KNUTSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-31
2002-04-29
PIERRE ARON
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-14
2002-04-29
JAN STANISŁAW WRÓBLEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-14
2002-04-29
HENRI EMANUEL JOURNE
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-14
2002-04-29
2001-04-23
2001-07-31
CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie