KRS 0000141777
NIP5260004859
REGON01050031500000
NazwaCHEMAGEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHEMAGEV
Data rejestracji 10 gru 2002 (22 lata temu) 10 gru 2002
Data usunięcia 07 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 440074,80 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMACIEJ RACZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-05-10
2011-09-07
EUGENE GOLUB
Członek Organu Nadzoru
2004-05-10
2011-09-07
1930-11-01
MICHAEL NEWMAN
Członek Organu Nadzoru
2004-05-10
2011-09-07
Wspólnik
2002-12-10
2004-05-10
987 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 219.370,62 ZŁ
01231268700000
GOLUB EPSTEIN VENTURE, L.P.
Wspólnik
2002-12-10
2011-09-07
113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.115,38 ZŁOTYCH
GR-WCC, L.L.C C/O GOLUB & COMPANY
Wspólnik
2002-12-10
2011-09-07
113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.115,38 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF LONGIN ULEWSKI
Prokurent
2007-01-18
2007-01-26
SAMOISTNA
KRZYSZTOF LONGIN ULEWSKI
Likwidator
2007-09-05
2009-08-21
ADAM KRZYSZTOF EHRLICH
Likwidator
2009-08-21
2011-09-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
DARIAN WIKTOR GRAFA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-10
2004-03-08
KRZYSZTOF ZDZISŁAW LITWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-10
2003-03-07
TOMASZ WITOLD ZAMIARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-07
2004-07-21
TOMASZ WITOLD ZAMIARA
PREZES ZARZĄDU
2004-07-21
2006-03-09
JAROSŁAW JAKUB BETKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-08
2004-07-21
MAREK ZYGMUNT BEDNARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-21
2006-03-09
MAREK ZYGMUNT BEDNARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-03-09
2007-01-26
KRZYSZTOF LONGIN ULEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-26
2007-09-05
2002-12-10
2007-09-05
CHEMAGEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie