KRS 0000044938
NIP5262104223
REGON01226916400000
NazwaHDS - WYDAWCY PRASY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHDS - WYDAWCY PRASY
Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu) 18 wrz 2001
Data usunięcia 27 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 176, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 210500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANALAGARDERE SERVICES S.A.
Wspólnik
2001-09-18
2009-01-27
183 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 91.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2001-09-18
2009-01-27
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
01118859300000
Wspólnik
2003-07-31
2005-01-07
29 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14500,0 ZŁ
19083452200000
Wspólnik
2005-01-07
2009-01-27
223 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 111.500 ZŁOTYCH
01553744100000
JOLANTA WIERZCHUCKA
Likwidator
2008-04-30
2009-01-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZTERECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ROBERT RUDNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-31
2008-04-30
LOUIS DE BOURGOING
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-18
2003-04-29
JEAN LOUIS NACHURY
PREZES ZARZĄDU
2001-09-18
2005-01-07
FRANCOIS GUES
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-18
2003-04-29
DAG INGE RASMUSSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-18
2005-01-07
WIESŁAW PODKAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-18
2001-10-31
ANDRZEJ KACPERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-18
2005-01-07
ANDRZEJ KACPERSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-07
2008-04-30
BOGDAN ŚCIBUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-18
2001-10-31
SEWERYN BLUMSZTAJN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-18
2001-10-31
2001-09-18
2008-04-30
HDS-WYDAWCY PRASY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-18
2005-03-09
USYPISKOWA, 2, WARSZAWA, 02-386, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie