KRS 0000311553
NIP5222897588
REGON14153469500000
NazwaLS TRAVEL FOODSERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLS TRAVEL FOODSERVICE POLAND
Data rejestracji 21 sie 2008 (16 lat temu) 21 sie 2008
Data usunięcia 05 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 174, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 130194500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #1052Z PRODUKCJA LODÓW #1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNAMACIEJ JERZY SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-01-13
2012-10-31
ANDRZEJ KACPERSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-21
2008-11-18
IRENEUSZ ANDRZEJ OZGA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-21
2010-12-02
AGNIESZKA MIEDZIŃSKA KANABUS
Członek Organu Nadzoru
2008-08-21
2008-11-18
EYAL LAHAV
Członek Organu Nadzoru
2008-08-21
2011-01-13
ZOFIA MARIA KORECKA REJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-11-18
2010-12-02
PRZEMYSŁAW MARCIN LEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-11-18
2012-10-31
MAREK ANDRZEJ MINKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-12-02
2012-10-31
WOJCIECH SKOCZYLAS
Członek Organu Nadzoru
2010-12-02
2012-10-31
Wspólnik
2008-08-21
2010-03-23
2.911 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.455.500 ZŁOTYCH
01151819700000
Wspólnik
2008-08-21
2016-05-05
260.389 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.194.500,00 ZŁOTYCH
01278272000000
Wspólnik
2010-03-23
2012-10-31
23.222 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.611.000,00 ZŁOTYCH
14118275300000
Wspólnik
2013-09-30
2015-04-23
23.222 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.611.000,00 ZŁOTYCH
01631521100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE
STEFAN JUSZCZAK
CZŁONEK
2009-07-01
2011-02-24
ANDRZEJ TADEUSZ RAFALAT
PREZES ZARZĄDU
2008-08-21
2008-11-18
RADOSŁAW JAN KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-21
2009-07-01
ZOFIA MARIA KORECKA REJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-21
2008-11-18
ROBERT DAMIAN TEREPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-21
2008-11-18
AGNIESZKA MIEDZIŃSKA KANABUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-18
2010-09-29
MACIEJ GAJKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-18
2016-05-05
PAULINA AGNIESZKA WĄŻ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-24
2013-10-07
KRZYSZTOF KALICIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-24
2013-09-25
ANDRZEJ KACPERSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-11-18
2016-05-05
2008-08-21
2012-10-31
"EMPIK CAFE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-21
2013-09-25
AL. JEROZOLIMSKIE, 172, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie