KRS 0000015358
REGON01664852700000
NazwaEMPIK COMFORT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEMPIK COMFORT MEDIA
Data rejestracji 29 maj 2001 (23 lata temu) 29 maj 2001
Data usunięcia 17 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRUCZA, 50, WARSZAWA, 00-025, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5119 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #744 REKLAMA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #924 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCHWspólnik
2001-05-29
2010-05-28
82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41000 ZŁ
01151819700000
Wspólnik
2010-05-28
2011-01-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
14118275300000
JOLANTA WIERZCHUCKA
Likwidator
2010-05-28
2011-01-17
ANDRZEJ JANUSZ MRUGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2003-10-09
JACEK WŁODYKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2004-07-15
BEATA AGNIESZKA WOSZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2003-10-09
EYAL LAHAV
Członek Organu Nadzoru
2006-05-31
2011-01-17
ANDRZEJ URYGA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-15
2006-05-31
ROY HUPPERT
Członek Organu Nadzoru
2004-07-15
2006-05-31
KRZYSZTOF JERZY MENCEL
Członek Organu Nadzoru
2006-05-31
2011-01-17
AGNIESZKA SADŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-31
2011-01-17
MARIUSZ KRZYSZTOF RUTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2004-07-15
JOLANTA LIŻEWSKA ZYZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2006-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
SŁAWOMIR MAKSYMILIAN POLAK
PREZES ZARZĄDU
2001-05-29
2006-05-31
ANDRZEJ SKARUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-29
2006-05-31
KEITH MURPHY
PREZES ZARZĄDU
2006-05-31
2010-02-18
ANNA MARIA PARDEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-18
2010-05-28
2001-05-29
2010-05-28
EMPIK COMFORT MEDIA SP.Z O.O.
2001-05-29
2002-12-11
17 STYCZNIA, 32, WARSZAWA, 02-148, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie