KRS 0000104053
NIP5252195052
REGON01699312900000
Nazwa"EMPIK INTERNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMPIK INTERNET
Data rejestracji 03 kwi 2002 (22 lata temu) 03 kwi 2002
Data usunięcia 13 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARSZAŁKOWSKA, 104/122, WARSZAWA, 00-017, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 329083850,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETWspólnik
2002-04-03
2010-10-27
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00ZŁ
01151819700000
Wspólnik
2010-10-27
2015-06-15
6.481.676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 324.083.800,00 ZŁ
14118275300000
Wspólnik
2015-06-15
2017-05-26
6.581.677 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 329.083.850 ZŁOTYCH
01151819700000
BOOKZZ HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2017-05-26
2018-12-13
6.581.677 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 329.083.850,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ JANUSZ MRUGAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-03
2003-11-26
EYAL LAHAV
PREZES
2003-11-26
2011-03-15
MICHAŁ GROM
PREZES ZARZĄDU
2011-03-15
2014-07-10
ANNA MARIA PARDEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-10
2015-01-20
OLAF JAN SZYMANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-10
2015-06-15
KRZYSZTOF LECH RABIAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-15
2016-07-19
ANDRZEJ BERNARD BĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-15
2018-12-13
2002-04-03
2008-02-07
"EMPIK BEAUTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-03
2016-01-29
KRUCZA, 50, WARSZAWA, 00-025, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie