KRS 0000490489
NIP5213662667
REGON14700631300000
NazwaLEARNING SYSTEMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEARNING SYSTEMS GROUP
Data rejestracji 11 gru 2013 (11 lat temu) 11 gru 2013
Data usunięcia 10 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1655000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213662667
data rejestracji 09 lis 2017
Baza do renowacji Art. 96 ust. 9g
data przywrócenia 01 mar 2024
status Czynny
38109010560000000130873798
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIBOGUSŁAWA ELŻBIETA MATUSZEWSKA
Beneficjent
RAFAŁ CZESŁAW ZBOROWSKI
Beneficjent
RAFAŁ CZESŁAW ZBOROWSKI
zgłaszający - likwidator
BOGUSŁAWA ELŻBIETA MATUSZEWSKA
zgłaszający - likwidator
Wspólnik
2013-12-11
2014-01-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH
14656060000000
Wspólnik
2014-01-31
2017-04-26
1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ
01112012900000
BOOKZZ HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2017-04-26
2024-05-10
33.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.655.000,00 ZŁ
Wspólnik
2017-12-15
2019-01-23
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
47234388100000
BOGUSŁAWA ELŻBIETA MATUSZEWSKA
Likwidator
2021-12-16
2024-05-10
RAFAŁ CZESŁAW ZBOROWSKI
Likwidator
2021-12-16
2024-05-10
TOMASZ MIKOŁAJ PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2017-12-15
2020-01-24
ADAM KRZYSZTOF IMIEŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-12-15
2024-05-10
ŁUKASZ WASZAK
Członek Organu Nadzoru
2017-12-15
2024-05-10
AGATA IWONA GAC
Członek Organu Nadzoru
2020-01-24
2024-05-10
BOGUSŁAWA ELŻBIETA MATUSZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RAFAŁ CZESŁAW ZBOROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻJEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W TYM PREZES ZARZĄDU
BOGUSŁAWA ELŻBIETA MATUSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-12-15
2024-05-10
RAFAŁ CZESŁAW ZBOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-15
2024-05-10
KRZYSZTOF WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2013-12-11
2014-01-31
KRZYSZTOF LECH RABIAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-11-25
2017-04-26
MACIEJ JERZY SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-31
2014-08-19
JACEK ANDRZEJ BAGIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-31
2014-11-25
MICHAŁ GROM
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-31
2014-11-25
MIKOŁAJ JERZY NALEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-26
2017-12-15
ANDRZEJ BERNARD BĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-26
2018-01-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-30
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 586176.6 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 591591 |
I. Amortyzacja | 103645.21 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1464.59 |
III. Usługi obce | 161566.06 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 247534.61 |
V. Wynagrodzenia | 71819.99 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5561 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5415 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 547727.56 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2600643 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
G. Przychody finansowe | 13673 |
H. Koszty finansowe | -2072003.9 |
J. Podatek dochodowy | -2072003.9 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 55417 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10659 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1655000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16995282.68 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16567620 |
VI. Zysk (strata) netto | -2072003.9 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44578 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 55417 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 55417 |
II. Należności krótkoterminowe | 8850 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 46567 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2013-12-11
2017-12-15
MANERBIO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-12-15
2021-12-16
LEARNING SYSTEMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-11
2014-01-31
WOŁOSKA, 9, WARSZAWA, 02-583, WARSZAWA, POLSKA
2014-01-31
2017-12-15
MARSZAŁKOWSKA, 104/122, WARSZAWA, 00-017, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie