KRS 0000412632
NIP1132112239
REGON01266409600000
NazwaPOZNAŃ ŻONKIL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOZNAŃ ŻONKIL
Data rejestracji 28 lut 2012 (13 lat temu) 28 lut 2012
Data usunięcia 12 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 14250000,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2850000
Dane kontaktowe
Email DSLOMCZEWSKA@KINGCROSS.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHMARCIN TRYBUS
Członek Organu Nadzoru
2012-02-28
2012-10-25
MICHAŁ JAKUB BIENIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-02-28
2018-01-22
AGOSTINO MANGILI
Członek Organu Nadzoru
2016-10-19
2018-09-27
KATARZYNA MONIKA ANDRZEJCZUK
Członek Organu Nadzoru
2018-01-22
2018-09-27
ŁUKASZ PIOTR MORGAŚ
Członek Organu Nadzoru
2018-09-27
2019-04-12
GIANCARLO STEYDE
Członek Organu Nadzoru
2012-02-28
2018-09-27
1948-07-17
MAURO MELZANI
Członek Organu Nadzoru
2012-02-28
2016-10-19
AGOSTINO MANGILI
Członek Organu Nadzoru
2012-02-28
2012-10-25
MIKOŁAJ JERZY NALEJ
Członek Organu Nadzoru
2018-09-27
2019-04-12
JAKUB MAKLAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-09-27
2019-04-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MASSIMO BONARDI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-28
2018-09-27
JACEK MARCIN KOŁODZIEJSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-09-27
2019-04-12
2012-02-28
2018-09-27
JUBILERSKA, 1/3, WARSZAWA, 04-190, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie