KRS 0000765838
NIP9522192144
REGON38226952000000
NazwaEPP DEVELOPMENT 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEPP DEVELOPMENT 9
Data rejestracji 09 sty 2019 (6 lat temu) 09 sty 2019
Data usunięcia 31 mar 2023 31 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄŁUKASZ PIOTR MORGAŚ
Beneficjent
ŁUKASZ PIOTR MORGAŚ
reprezentant
MIKOŁAJ JERZY NALEJ
reprezentant
MIKOŁAJ JERZY NALEJ
Beneficjent
EPP GP B.V.
Wspólnik
2019-01-09
2021-01-15
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 55.000,00 ZŁ
Wspólnik
2021-01-15
2023-03-31
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ
36074959000000
ŁUKASZ PIOTR MORGAŚ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO/POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE JEJ WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ
MIKOŁAJ JERZY NALEJ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO/POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE JEJ WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIKOŁAJ JERZY NALEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-09
2023-03-31
ŁUKASZ PIOTR MORGAŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-09
2023-03-31
2019-01-09
2023-03-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-01-09
2023-03-31
EPP DEVELOPMENT 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-01-09
2023-03-31
UL. JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA
2019-01-09
2023-03-31
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2019-01-09
2023-03-31
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2019-01-09
2023-03-31
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2019-01-09
2023-03-31
649 - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2019-01-09
2023-03-31
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2019-01-09
2023-03-31
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2019-01-09
2023-03-31
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2019-01-09
2023-03-31
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2019-01-09
2023-03-31
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2019-01-09
2023-03-31
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie