KRS 0000405744
NIP5252524107
REGON14592020200000
NazwaEMF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEMF DEVELOPMENT
Data rejestracji 19 gru 2011 (13 lat temu) 19 gru 2011
Data usunięcia 07 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARSZAŁKOWSKA, 104/122, WARSZAWA, 00-017, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 825000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIMATEUSZ MICHAŁ SŁABOSZ
Członek Organu Nadzoru
2014-07-10
2017-09-07
DAVINA BRUCKNER
Członek Organu Nadzoru
2015-02-26
2015-09-23
ŁUKASZ WASZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-10
2017-09-07
BARTŁOMIEJ HABER
Członek Organu Nadzoru
2014-07-10
2015-02-26
MACIEJ WOJCIECH DYJAS
Członek Organu Nadzoru
2014-07-10
2015-09-23
JAKUB MAKLAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-09-23
2016-04-05
EYAL LAHAV
Członek Organu Nadzoru
2015-09-23
2016-04-05
THOMAS VON WERNER
Członek Organu Nadzoru
2016-04-05
2017-09-07
TOMAS SUSTAK
Członek Organu Nadzoru
2016-04-05
2017-09-07
Wspólnik
2011-12-19
2017-09-07
16.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 825.000,00 ZŁOTYCH
01112012900000
URSZULA ANNA SEKUŁA
Prokurent
2012-07-27
2014-07-10
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARKADIUSZ MOŚCIŃSKI
Likwidator
2016-09-02
2017-09-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĘ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU.
FABIAN CHRISTIAN KAMPA
PREZES ZARZĄDU
2011-12-19
2013-07-17
ANDRZEJ BERNARD BĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-19
2014-07-10
MACIEJ JERZY SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-17
2013-11-18
ARKADIUSZ MOŚCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-10
2016-09-02
URSZULA ANNA SEKUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-10
2016-09-02
2011-12-19
2016-09-02
EMF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-19
2012-01-11
MARSZAŁKOWSKA, 104/22, WARSZAWA, 00-017, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie