KRS 0000016555
REGON93212432100000
NazwaPREMIUM CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPREMIUM CLUB
Data rejestracji 12 cze 2001 (23 lata temu) 12 cze 2001
Data usunięcia 02 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 182, WARSZAWA, 02-670, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4328000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHKRISTIAN HAUSKEN
Członek Organu Nadzoru
2002-11-19
2003-03-27
MORTEN GERLYNG
Członek Organu Nadzoru
2004-08-16
2008-01-31
MICHAEL MCCORMACK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-27
2006-05-25
EWA PODGÓRSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2002-11-19
HENRY MCGOVERN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2003-03-27
MACIEJ DYJAS
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2003-03-27
STUART GROSS
Członek Organu Nadzoru
2003-07-14
2012-10-12
MACIEJ DYJAS
Członek Organu Nadzoru
2004-08-16
2008-01-31
JAN TAR
Członek Organu Nadzoru
2006-05-25
2007-05-24
ANDRZEJ JÓZEF MAGRYŚ
Członek Organu Nadzoru
2007-05-24
2012-10-12
AMERICAN RETAIL INVESTMENTS INC
Wspólnik
2001-06-12
2012-09-20
2.356 (DWA TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.178.000,00 (JEDEN MILION STO SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
EASTBRIDGE N.V.
Wspólnik
2001-06-12
2004-12-14
4.300 (CZTERY TYSIĄCE TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.150.000 ZŁ (DWA MILIONY STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ)
Wspólnik
2002-02-21
2014-04-02
8.656 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.328.000 ZŁ
00485752000000
Wspólnik
2004-12-14
2008-01-31
4300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.150.000,00 ZŁOTYCH
01112012900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
MICHAŁ PRZEMYSŁAW CISZEK
PREZES ZARZĄDU
2013-07-15
2014-04-02
DOUGLAS MAGUIRE
PREZES ZARZĄDU
2001-06-12
2001-07-27
PER GADE JENSEN
PREZES
2001-07-27
2003-06-16
EWA MARIA GRABARCZYK
PREZES
2003-06-16
2008-01-31
MORTEN GERLYNG
PREZES ZARZĄDU
2008-01-31
2008-05-16
EWA PUPEK
PREZES ZARZĄDU
2008-05-16
2013-07-15
2001-06-12
2001-07-27
ACCES.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-27
2001-09-10
ACCESS.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-10
2002-02-21
"ONECARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-21
2002-11-19
"ONECARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2001-06-12
2002-02-21
M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 1, WROCŁAW, 50-381, WROCŁAW, POLSKA
2002-02-21
2002-11-19
AL. JEROZOLIMSKIE, 44, WARSZAWA, 00-692, WARSZAWA, POLSKA
2002-11-19
2005-11-21
29 LISTOPADA, 10, WARSZAWA, 00-465, WARSZAWA, POLSKA
2005-11-21
2011-01-12
PUŁAWSKA, 86, WARSZAWA, 02-603, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie