KRS 0000209275
NIP1132490740
REGON01574827300000
Nazwa"GOLDENEGG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGOLDENEGG
Data rejestracji 03 cze 2004 (20 lat temu) 03 cze 2004
Data usunięcia 29 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIEDRONKI, 68, WARSZAWA, 02-959, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11335000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMIWspólnik
2004-06-03
2005-03-29
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁOTYCH
PIOTR WOJCIECH WILAM
Wspólnik
2004-07-15
2008-10-29
2.277 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.138.500,00 PLN
ARTCO INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2004-07-15
2008-10-29
2.173 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.086.500,00 ZŁ
DRIVE ADVISORY HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2004-07-15
2008-10-29
2.372 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.186.000,00 ZŁ
CORNELIS MICHAEL POTTERS
Wspólnik
2004-07-15
2008-10-29
2.277 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.138.500,00 PLN
1963-08-25
DELAGOM INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2006-03-29
2008-06-13
1.423 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 711.500,00 PLN
ALEXANDER OVERWETER
Wspólnik
2006-03-29
2008-10-29
2.840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.420.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF JAN ORLIK
Prokurent
2004-07-15
2006-03-29
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF JERZY KOPEĆ
Prokurent
2006-03-29
2007-11-16
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ ADAM LESZCZYŃSKI
Prokurent
2007-11-16
2008-10-29
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JACEK TOMASZ KRZTOŃ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-03
2004-07-15
KRZYSZTOF JAN ORLIK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-03
2004-07-15
PIOTR JUREWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-15
2005-12-15
ARTUR LESZEK CĄKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-15
2008-10-29
PIOTR WOJCIECH WILAM
Członek Organu Nadzoru
2004-07-15
2008-10-29
CORNELIS MICHAEL POTTERS
Członek Organu Nadzoru
2004-07-15
2007-07-20
1963-08-25
WILIAM HOAN TAN
Członek Organu Nadzoru
2004-07-15
2008-10-29
MACIEJ DYJAS
Członek Organu Nadzoru
2005-12-15
2008-10-29
OVERWETER ALEXANDER
Członek Organu Nadzoru
2007-07-20
2008-10-29
JACEK KAWALEC
Członek Organu Nadzoru
2007-07-20
2008-10-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ ANTONI WĘGRZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-06-03
2004-07-15
MICHAŁ ANTONI WĘGRZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-15
2008-10-29
MAŁGORZATA IZABELA KOTAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-07-15
2008-10-29
BEATA IWONA GRACZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-12
2007-04-05
BEATA IWONA GRACZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-05
2007-08-14
KRZYSZTOF JERZY KOPEĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-16
2008-06-13
2004-06-03
2005-03-29
KAPITOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-03
2004-11-09
OSTROBRAMSKA, 101, WARSZAWA, 04-041, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie