KRS 0000093297
REGON01098527000000
NazwaWARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KONTROLI PARKINGU ULICZNEGO "WAPARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KONTROLI PARKINGU ULICZNEGO "WAPARK"
Data rejestracji 25 lut 2002 (23 lata temu) 25 lut 2002
Data usunięcia 16 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5260200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYWspólnik
2002-02-25
2003-10-29
17.534 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.753.400 ZŁOTYCH
01073041700000
Wspólnik
2002-02-25
2002-03-20
528 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52800 ZŁ
00003547000000
TOWING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-02-25
2002-08-23
17.534 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.753.400 ZŁOTYCH
012089887
WORLDWIDE PARKING INC.
Wspólnik
2002-02-25
2018-04-16
35068 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚIC 3506800 ZŁOTYCH
CENTRAL PARKWAY LIMITED
Wspólnik
2002-08-23
2009-04-30
17534 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1753400 ZŁOTYCH
NADIYA LAZAROVYCH
Wspólnik
2009-04-30
2018-04-16
17.534 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.753.400 ZŁOTYCH
MARLENE PATTON
Członek Organu Nadzoru
2004-01-20
2009-11-12
ANDRZEJ TADEUSZ LIGARZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2003-02-05
VICTOR IMBER
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2009-01-22
MARC MEISEL
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2009-11-12
GROMOSŁAW JÓZEF CZEMPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-05
2004-01-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
RYSZARD JERZY ZWIERZCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2003-08-13
BOGDAN MIKUCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-25
2002-05-08
JERZY WOJCIECH ZAKRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-25
2003-08-13
JERZY WOJCIECH ZAKRZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-13
2006-06-29
PIOTR JUREWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-08
2006-06-29
PIOTR JUREWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-06-29
2018-04-16
PAWEŁ BOGUSŁAW RZEPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-13
2004-01-20
RYSZARD CHABROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-20
2009-11-12
KAROL JANUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-29
2009-01-22
1963-06-04
2002-02-25
2004-03-24
NOWY ŚWIAT, 33, WARSZAWA, 00-029, WARSZAWA, POLSKA
2004-03-24
2007-01-10
WORONICZA, 33, WARSZAWA, 02-640, WARSZAWA, POLSKA
2007-01-10
2008-03-13
WĄWOZOWA, 25, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
2008-03-13
2010-07-12
PRZY BAŻANTARNI, 11, WARSZAWA, 02-793, WARSZAWA, POLSKA
2010-07-12
2016-01-21
MACIEJEWICZA, 5, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie