KRS 0000147654
NIP5262685303
REGON01533484400000
NazwaINTEC INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTEC INDUSTRIES POLAND
Data rejestracji 23 sty 2003 (22 lata temu) 23 sty 2003
Data usunięcia 11 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW. BARBARY, 1, WARSZAWA, 00-686, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 138000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAANDRZEJ TADEUSZ LIGARZEWSKI
Wspólnik
2003-01-23
2018-06-11
69 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.500 ZŁ
GROMOSŁAW JÓZEF CZEMPIŃSKI
Wspólnik
2003-06-26
2018-06-11
69 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.500 ZŁ
RUDOLF WOLFGANG OSSENBRUNNER
Wspólnik
2003-01-23
2018-06-11
138 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.000 ZŁ
GROMOSŁAW JÓZEF CZEMPIŃSKI
Likwidator
2017-09-04
2018-06-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ TADEUSZ LIGARZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-23
2017-09-04
RUDOLF WOLFGANG OSSENBRUNNER
PREZES ZARZĄDU
2003-01-23
2005-09-01
GROMOSŁAW JÓZEF CZEMPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-01
2017-09-04
2003-01-23
2017-09-04
INTEC INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-23
2004-05-20
ŻURAWIA, 8, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-20
2005-09-01
NOWOGRODZKA, 11, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
2005-09-01
2009-07-21
NOWOGRODZKA, 11, WARSZAWA, 00-513, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie