KRS 0000115473
NIP5262619878
REGON01515669600000
NazwaA4 MAGAZINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaA4 MAGAZINE
Data rejestracji 30 maj 2002 (22 lata temu) 30 maj 2002
Data usunięcia 21 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIKTORSKA, 14, WARSZAWA, 02-587, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.ANDRE SPARK
Wspólnik
2002-05-30
2002-07-05
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 PLN
GROMOSŁAW JÓZEF CZEMPIŃSKI
Wspólnik
2002-05-30
2020-05-21
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.500 ZŁOTYCH
GEORGE STOROZYNSKI
Wspólnik
2002-05-30
2004-03-16
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ TADEUSZ LIGARZEWSKI
Wspólnik
2004-03-16
2004-05-11
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁ
IWONA AGNIESZKA CZEMPIŃSKA
Wspólnik
2004-05-11
2020-05-21
61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.500 ZŁOTYCH
GROMOSŁAW JÓZEF CZEMPIŃSKI
Likwidator
2018-02-27
2020-05-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GROMOSŁAW JÓZEF CZEMPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-30
2018-02-27
ANDRE SPARK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-30
2002-07-05
GEORGE STOROZYNSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-30
2004-03-16
ANDRZEJ TADEUSZ LIGARZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-16
2004-05-11
IWONA AGNIESZKA CZEMPIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-11
2006-07-28
IWONA AGNIESZKA CZEMPIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-07-28
2018-02-27
2002-05-30
2008-12-16
"THE QUANTUM GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-12-16
2018-02-27
A4 MAGAZINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-30
2006-07-28
ŻURAWIA, 8 (III P.), WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
2006-07-28
2008-12-16
WIKTORSKA, 14, WARSZAWA, 02-587, WARSZAWA, POLSKA
2008-12-16
2010-09-15
MOKOTOWSKA, 6A, WARSZAWA, 00-641, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie