KRS 0000070330
NIP5262383476
REGON01616030000000
NazwaENERGOPOL-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENERGOPOL-OIL
Data rejestracji 07 gru 2001 (23 lata temu) 07 gru 2001
Data usunięcia 05 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRYNOLINY, 5, WARSZAWA, 03-644, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#1120Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #2320A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #4020A WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6521Z LEASING FINANSOWY #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7310B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-12-07
2004-03-03
490 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 245.000 ZŁOTYCH
27278649000000
WIERA LEONIDOWNA MARKINA
Wspólnik
2001-12-07
2002-12-03
500 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁOTYCH
EDWARD SZYMAŃSKI
Wspólnik
2002-12-03
2002-12-30
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250000 ZŁOTYCH
BARBARA DREWICZ
Wspólnik
2002-12-30
2005-08-12
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 PLN (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
Wspólnik
2004-03-03
2012-10-05
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.500,- ZŁOTYCH
01533980100000
WIERA LEONIDOWNA MARKINA
Wspólnik
2005-08-12
2005-10-31
500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 250000 ZŁOTYCH
VIDUNAS MEKSRUNAS
Wspólnik
2005-10-31
2012-09-19
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 PLN.
Wspólnik
2012-03-20
2012-10-05
399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 199.500,- ZŁOTYCH
27278649000000
ZDZISŁAW JAKUB MISZTAL
Wspólnik
2012-09-19
2012-10-05
291 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 145.500,- ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW MARIAN CHRUSZCZEWSKI
Wspólnik
2012-09-19
2012-10-05
209 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 104.500,- ZŁOTYCH
EDWARD SZYMAŃSKI
Prokurent
2002-12-20
2003-03-13
ŁĄCZNA - ZGODNIE Z PAR. 17 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI
SIEGFRIED BRUCKER
Prokurent
2001-12-07
2002-12-20
ŁĄCZNA - ZGODNIE Z PAR.17 UST.3 UMOWY SPÓŁKI
WITOLD MIECZYSŁAW PUSZYŃSKI
Prokurent
2002-12-20
2004-03-03
ŁĄCZNA - ZGODNIE Z PAR. 17 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI
ZDZISŁAW JAKUB MISZTAL
Likwidator
2004-08-20
2012-10-05
TOMASZ WOJCIECH ŁĘKAWSKI
Likwidator
2004-08-20
2012-10-05
ANDRZEJ PAWEŁ ŚNIEŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2012-10-05
EDWARD SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2002-12-20
JAROSŁAW KRUK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2002-12-20
THOMAS MILES HASELTON
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2002-12-20
MAŁGORZATA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-20
2003-03-31
MAREK CHMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-31
2012-10-05
EDWARD SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-31
2003-09-09
BARBARA DREWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-09
2006-11-22
KRYSTYNA KOŁODKO WARCHOŁ
Członek Organu Nadzoru
2006-11-22
2012-10-05
GROMOSŁAW JÓZEF CZEMPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2003-03-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZDZISŁAW JAKUB MISZTAL
PREZES ZARZĄDU
2001-12-07
2004-08-20
JÓZEF BOGDAN SAPUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-07
2002-12-03
WITOLD MIECZYSŁAW PUSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-07
2002-12-03
TOMASZ WOJCIECH ŁĘKAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-03
2004-08-20
VIRGILIJUS PETUSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-03
2002-12-20
IGORIS SESTOKAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-03
2002-12-20
2001-12-07
2004-08-20
ENERGOPOL - OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-07
2004-03-03
NOWOGRODZKA, 21, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
2004-03-03
2004-08-20
ZŁOTEGO SMOKA, 18, WARSZAWA, 02-202, WARSZAWA, POLSKA
2006-11-21
2008-12-19
KOPERNIKA, 30, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie