KRS 0000105313
REGON01751778000000
NazwaINTER KONTAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTER KONTAKT
Data rejestracji 09 kwi 2002 (22 lata temu) 09 kwi 2002
Data usunięcia 02 mar 2009 02 mar 2009
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻURAWIA, 47/49, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3210Z PRODUKCJA INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #3220A PRODUKCJA APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3220B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH #3230A PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKWspólnik
2002-04-09
2002-12-04
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
01325167000000
Wspólnik
2002-04-09
2002-12-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
01234409000000
Wspólnik
2002-04-09
2006-07-27
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75000 ZŁOTYCH
00202699500000
MARCIN RYWIN
Wspólnik
2002-04-09
2002-12-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
AGATA PIECHOCKA
Wspólnik
2002-04-09
2002-12-04
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ
Wspólnik
2002-12-04
2006-09-06
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225000 ZŁOTYCH
01120506700000
GROMOSŁAW JÓZEF CZEMPIŃSKI
Wspólnik
2002-12-04
2003-03-06
300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-05-15
2006-07-27
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300000 ZŁOTYCH
01542988100000
Wspólnik
2006-07-27
2008-02-20
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000 ZŁOTYCH
14061075000000
M.G.R.E. UNITEAM LIMITED
Wspólnik
2008-02-20
2009-03-02
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000 ZŁOTYCH
WIESŁAW KUŁAK
Likwidator
2008-03-10
2009-03-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MARIUSZ PILEWSKI
PREZES
2002-04-09
2003-10-21
JACEK PAWEŁ STASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-21
2007-10-15
WIESŁAW JAN KUŁAK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-15
2008-03-10
2002-04-09
2008-03-10
"INTER KONTAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-09
2006-09-06
ŻURAWIA, 8, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-06
2006-10-02
PODWALE, 3, WARSZAWA, 00-252, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie