KRS 0000129954
REGON01642217700000
Nazwa"DTC GASTRONOMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDTC GASTRONOMIA
Data rejestracji 10 wrz 2002 (22 lata temu) 10 wrz 2002
Data usunięcia 15 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRUCZA, 50, WARSZAWA, 00-025, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 574000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #7440Z REKLAMA #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKAWspólnik
2002-09-10
2004-10-04
11.479 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 573.950 ZŁ
01033492800000
EMPIK CENTRUM INVESTMENTS S.A.
Wspólnik
2004-10-04
2007-02-15
11480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 574000 ZŁOTYCH
JOLANTA WIERZCHUCKA
Likwidator
2005-04-26
2007-02-15
KRYSTYNA EWA BŁASZCZAK
Prokurent
2004-12-15
2005-04-26
ŁĄCZNA WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN RYWIN
PREZES
2002-09-10
2003-09-03
PIOTR SZCZĘSNY CHŁOPECKI
CZŁONEK
2002-09-10
2004-12-15
PIOTR OSKAR PLEWA
CZŁONEK
2002-09-10
2005-04-26
2002-09-10
2005-04-26
"DTC GASTRONOMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie