KRS 0000172992
NIP5262677226
REGON01530421100000
NazwaECO RECYCLING INVESTMENT ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaECO RECYCLING INVESTMENT ORGANIZACJA ODZYSKU
Data rejestracji 12 wrz 2003 (21 lat temu) 12 wrz 2003
Data usunięcia 06 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1625000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1625000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1625
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓWANDRZEJ TADEUSZ LIGARZEWSKI
Likwidator
2015-03-24
2016-07-06
AGNIESZKA MARSZYCKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-12
2004-05-10
DONALD CHODAK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-12
2004-05-10
RUDOLF WOLFGANG OSSENBRUNNER
Członek Organu Nadzoru
2003-09-12
2004-05-10
ANDRZEJ TADEUSZ LIGARZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-10
2005-07-19
GROMOSŁAW JÓZEF CZEMPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-10
2013-02-20
VERONIQUE SZABLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-20
2016-07-06
JAN KAZIMIERZ SZABLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-10
2016-07-06
KRZYSZTOF ANDRZEJ IMIEŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-19
2012-10-29
BOGDAN RYSZARD PODOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-29
2013-06-20
ADAM KRZYSZTOF IMIEŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-02-20
2014-09-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ TADEUSZ LIGARZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-12
2004-05-10
DARIUSZ KRZYSZTOF FITZ
PREZES ZARZĄDU
2003-12-31
2004-04-15
DARIUSZ KRZYSZTOF FITZ
PREZES ZARZĄDU
2004-05-10
2005-06-23
GROMOSŁAW JÓZEF CZEMPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-12
2004-05-10
BOGDAN RYSZARD PODOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-25
2005-06-23
BOGDAN RYSZARD PODOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-06-23
2005-07-19
BOGDAN RYSZARD PODOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-19
2011-04-05
ANDRZEJ TADEUSZ LIGARZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-19
2015-03-24
2003-09-12
2005-02-25
ECO RECYCLING INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
2005-02-25
2015-03-24
ECO RECYCLING INVESTMENT ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA
2003-09-12
2004-05-10
ŻURAWIA, 8, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-10
2005-02-25
NOWOGRODZKA, 11, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
2005-02-25
2009-02-18
NOWOGRODZKA, 11, WARSZAWA, 00-513, WARSZAWA, POLSKA
2009-02-18
2012-02-21
ŚW. BARBARY, 1, WARSZAWA, 00-686, WARSZAWA, POLSKA
2012-02-21
2015-09-10
AL. JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie