KRS 0000283099
NIP9542599481
REGON27751197000000
NazwaGRUPA MENADŻERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA MENADŻERSKA
Data rejestracji 19 cze 2007 (17 lat temu) 19 cze 2007
Data usunięcia 20 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 38, KATOWICE, 40-048, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542599481
data rejestracji 20 cze 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPIOTR JERZY CIEPAŁ
Wspólnik
2007-06-19
2020-11-20
170 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 ZŁ.
ADAM MAREK STRAŻECKI
Wspólnik
2007-06-19
2020-11-20
170 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 ZŁ.
BARTOSZ JAN SADOWSKI
Wspólnik
2007-06-19
2020-11-20
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 ZŁ.
TORAVEN TRADING LIMITED
Wspólnik
2008-09-11
2020-11-20
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ.
DOUGLAS ALBERT HINCKFUSS
Wspólnik
2008-09-11
2017-08-28
337 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.850 ZŁ.
ARTUR PIOTR ŁEBECKI
Likwidator
2019-10-28
2020-11-20
DOUGLAS ALBERT HINCKFUSS
Członek Organu Nadzoru
2008-09-11
2020-11-20
JERZY ZDZISŁAW MAŚLANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-11
2017-08-28
ADAM MAREK STRAŻECKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-11
2020-11-20
BARTOSZ JAN SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-11
2020-11-20
ADAM KRZYSZTOF IMIEŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-08-28
2020-11-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR JERZY CIEPAŁ
PREZES ZARZĄDU
2007-06-19
2019-10-28
2007-06-19
2019-10-28
GRUPA MENADŻERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-19
2013-02-01
MARIACKA, 17, KATOWICE, 40-014, KATOWICE, POLSKA
2013-02-01
2016-09-30
JAGIELLOŃSKA, 8, KATOWICE, 40-035, KATOWICE, POLSKA
2016-09-30
2019-09-03
UL. FRANCUSKA, 34, KATOWICE, 40-028, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie